CORDERO CUESTA MARIA BEATRIZ
Informe ejecutivo de CORDERO CUESTA MARIA BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CORDERO CUESTA MARIA BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REPSOL EXPLORACION SA | Apoderado Solidario | 28/12/2023 | |
ARMONIA SOFT FACILITIES SOLUTIONS ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 23/02/2021 |
VINCULACIONES DE CORDERO CUESTA MARIA BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORDERO CUESTA MARIA BEATRIZ
Empresa: REPSOL EXPLORACION SA
Apoderado Solidario
- Achabal Lorente Tomas Joaquin
- Alegria Marco Elena
- Ayala Descalzo Pedro
- Bonilla Montes Alejandra
- Calatayud Higuera Lidia
- Calvo Cercos Lorena
- Ceca Gomez-arevalillo Enrique
- Cordero Cuesta Maria Beatriz
- Diaz Mayoral Elena
- Espada Tello Sandra
- Fau Marco Noe
- Ferro Canabal Paula
- Gomez Hernandez Ana
- Gonzalez Hernandez Juan Jose
- Guerrero Jareño Rocio
- Guillen Fiel Laura
- Hermoso Carrasco Joaquin Cayetano
- Hidalgo Azabal Juan-jose
- Jimenez Remedios Juan Jose
- Labadia De Paramo Jose Maria
- Lamas Proupin Marina
- Liñan Hernandez Blanca
- Linares Polaino Juan Antonio
- Lozano Echle Alexandra
- Madurga Lacalle Pilar
- Martin Rubio Silvia
- Martinez Cortes Blanca
- Melgarejo Ortuño Isabel
- Miguelez Sanchez Marta
- Nadal Alberti Joan
- Orta Sanchez Marina
- Parejo Sousa Cristina
- Perez Juste Luis
- Perez Navarro Lidia
- Pomar Vega Claudia
- Reyes Robayo Francisco Javier
- Rios Bouza Maria Sandra
- Santacana I Folgueroles Alex
- Saraza Granados Jorge
- Suarez Bustamante Esteban
- Toledo Oms Albert
- Tovar Rocamora Juan Jose
- Valls Bernat Andrea
- Vazquez Gomez-zorrilla Carlos
- Villalonga Sanguesa Rut
- Zabala Sanz Claudia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29298 , F 79, S 8, H M 53739, I/A 550 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-28
Apoderado Solidario
- Alegria Marco Elena
- Alemany Morey Concepcion
- Alonso Jimenez Clara
- Alvarez Perez Paula
- Ballesteros Ferron Susana Patricia
- Calatayud Guerrero Paloma
- Campos Gomez Cristina
- Ceca Gomez-arevalillo Enrique
- Cordero Cuesta Maria Beatriz
- Del Peso Jimenez Carlos
- Diaz Mayoral Elena
- Ferro Canabal Paula
- Garay Gil Luis
- Gomez Hernandez Ana
- Gonzalez Rodriguez Ruben
- Gota Brey Patricia
- Guillen Fiel Laura
- Jimenez Remedios Juan Jose
- Linares Polaino Juan Antonio
- Lopez Lizan Carmen Maria
- Martin Gil Elena
- Martin Rubio Silvia
- Matito Abril Carla
- Melgarejo Ortuño Isabel
- Mena Soriano Isabel
- Mercado Grande Blanca
- Mira Erauzquin Jone Miren
- Moreno Gutierrez Jose Joaquin
- Novoa Mendoza Alberto
- Nuñez Lopez Noelia
- Olmos Martinez Juan Ignacio
- Otalora Ariño Iciar
- Perez Juste Luis
- Perez Sanclemente Sonia
- Pomar Vega Claudia
- Reyes Robayo Francisco Javier
- Rubio Lopez Maria Del Rosario
- Sanchez Sellas Daniel
- Saraza Granados Jorge
- Servando Cruz Antonio
- Tovar Rocamora Juan Jose
- Zamora Cejudo Paloma
- Zerolo Caruana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26373 , F 107, S 8, H M 475254, I/A 14 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-28
Empresa: RANDSTAD PROJECT SERVICES SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Bax Jan Hein
- Cordero Cuesta Maria Beatriz
- Martin Velayos Rodrigo
- Soler Casamada Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26994 , F 194, S 8, H M 381771, I/A 39 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Arce Scarpati Santiago Yair
- Arce Scarpati Santiago Yair
- Bax Jan Hein
- Brotons Navarro Diego
- Buitrago Albendin Grazalema
- Carranza Miralles Amelia
- Cordero Cuesta Maria Beatriz
- Del Hoyo Bilbao Maria Fatima
- Figueroa Cezar Arsenio
- Guerrero Alcorlo Pedro
- Guerrero Alcorlo Pedro
- Guillen Martinez Begoña
- Guillen Martinez Begoña
- Gutierrez Arana Ana Maria
- Gutierrez Gomez Oscar
- Honrado Martinez Maria Gemma
- Loizaga Mauriz Alfredo
- Lorenzo Fernandez Daniel
- Mallol Mateu Cristina
- Mallol Mateu Cristina
- Martin Velayos Rodrigo
- Martin Velayos Rodrigo
- Menendez Gonzalez Juan Carlos
- Menendez Martinez Andres-florentino
- Miranda Garcia Diego
- Moya Herreros Ivan
- Nuevo Alonso Lucia
- Pazos Peciña Miguel- Angel
- Requena Flores Ana Maria
- Rius Radigales Jordi
- Ruiz Fernandez Antonio Luis
- Ruiz Hernandez Antonio Luis
- Soler Casamada Joaquin
- Soler Casamada Joaquin
- Valer Munilla Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26994 , F 201, S 8, H M 109741, I/A 97 (02/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-133-28
Empresa: RANDSTAD PROJECT SERVICES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alvarez Asua Inmaculada
- Bax Jan Hein
- Burgos Castro Guillermo
- Carpintero Artiaga Maria Jose
- Cordero Cuesta Maria Beatriz
- Del Hoyo Bilbao Maria Fatima
- Diez Raimundez Concepcion
- Echevarria Mendiguren Jesus
- Gonzalez Varo Maria Luz
- Guerrero Alcorlo Pedro
- Guerrero Alcorlo Pedro
- Guillen Martinez Begoña
- Guillen Martinez Begoña
- Guillen Martinez Begoña
- Gutierrez Arana Ana Maria
- Gutierrez Gomez Oscar
- Lindelauf Leo Joseph Marie Vincentius
- Lorenzo Fernandez Daniel
- Mallol Mateu Cristina
- Mercado Zamora Miguel
- Pazos Peciña Miguel- Angel
- Requena Flores Ana Maria
- Rica Perez Raul
- Rius Radigales Jordi
- Ruiz Hernandez Antonio Luis
- Salcedo Moreno Cristina
- Soler Casamada Joaquin
- Temprano Justo Aranzazu
- Valer Munilla Marta
- Van De Kraats Robert-jan
- Vazquez Pastor Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26994 , F 181, S 8, H M 381771, I/A 31 (01/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-132-28
Empresa: RANDSTAD CONSULTORES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Bax Jan Hein
- Buitrago Albendin Grazalema
- Cordero Cuesta Maria Beatriz
- Guerrero Alcorlo Pedro
- Guerrero Alcorlo Pedro
- Guillen Martinez Begoña
- Guillen Martinez Begoña
- Gutierrez Arana Ana Maria
- Gutierrez Gomez Oscar
- Lorenzo Fernandez Daniel
- Martin Velayos Rodrigo
- Martin Velayos Rodrigo
- Moya Herreros Ivan
- Pazos Peciña Miguel- Angel
- Requena Flores Ana Maria
- Rius Radigales Jordi
- Ruiz Hernandez Antonio Luis
- Ruiz Hernandez Antonio Luis
- Soler Casamada Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23238 , F 133, S 8, H M 147303, I/A 53 (29/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-131-28
Empresa: RANDSTAD PROJECT SERVICES SL
Apoderado
- Arce Scarpati Santiago Yair
- Bax Jan Hein
- Caro Martinez Gloria
- Carpizo Balsa Carlos Ignacio
- Cordero Cuesta Maria Beatriz
- Del Hoyo Bilbao Maria Fatima
- Diaz Cañabate Sagasti Rafael
- Diez Raimundez Concepcion
- Echevarria Mendiguren Jesus
- Guerrero Alcorlo Pedro
- Guillen Martinez Begoña
- Gutierrez Arana Ana Maria
- Gutierrez Gascon Rosa-maria
- Gutierrez Gomez Oscar
- Lindelauf Leo Joseph Marie Vincentius
- Lopez Luis Maria-teresa
- Martin Velayos Rodrigo
- Menendez Gonzalez Juan Carlos
- Miranda Garcia Diego
- Molina Rua Carlos
- Moya Herreros Ivan
- Pazos Peciña Miguel- Angel
- Perez Perez Manuel Fernando
- Requena Flores Ana Maria
- Ruiz Hernandez Antonio Luis
- Sanchez Gutierrez Maria De La O
- Soler Casamada Joaquin
- Temprano Justo Aranzazu
- Urquijo De La Puerta Fernando
- Valer Munilla Marta
- Van De Kraats Robert-jan
- Viota Lopez-linares Rafael
- Viya Diez Maria-pilar
- Yanes Rifaterra Graciela Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22843 , F 90, S 8, H M 381771, I/A 27 (27/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-28
Información de CORDERO CUESTA MARIA BEATRIZ
Mostramos los datos de CORDERO CUESTA MARIA BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORDERO CUESTA MARIA BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos