RICA PEREZ RAUL
Informe ejecutivo de RICA PEREZ RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE RICA PEREZ RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INCLOVER SERVICIOS DE LOGISTICA Y VERIFICACION INHOUSE SL | Administrador Unico | 15/05/2023 | |
ROLL UP CHARGER SL | Administrador Unico | 18/11/2022 |
VINCULACIONES DE RICA PEREZ RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RICA PEREZ RAUL
Administrador Unico
- Rica Perez Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 809, L 600, F 76, S 8, H BU 19339, I/A 1 (15/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-09
Empresa: ROLL UP CHARGER SL
Administrador Unico
- Rica Perez Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 802, L 593, F 85, S 8, H BU 19130, I/A 1 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-09
Empresa: SFERA INVERSORA 2006 SL
Administrador Mancomunado
- Rica Perez Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 557, L 348, F 68, S 8, H BU 11631, I/A 3 (22/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-09
Empresa: INVERYSAN 2006 SL
Administrador Mancomunado
- Rica Perez Raul
- San Millan Valdivieso Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 551, L 342, F 109, S 8, H BU 11453, I/A 4 (22/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-09
Administrador Solidario
- Rica Perez Raul
- San Millan Valdivieso Ignacio
- Yartu San Millan Eduardo Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 488, L 279, F 142, S 8, H BU 9432, I/A 5 (06/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-71-09
Empresa: MONCOR ELECTRONICA SL
Liquidador
- Rica Perez Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 570, L 361, F 217, S 8, H BU 12082, I/A 4 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-46-09
Empresa: MONCOR ELECTRONICA SL
Administrador Unico
- Rica Perez Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 570, L 361, F 217, S 8, H BU 12082, I/A 4 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-46-09
Empresa: MONCOR 2000 SL
Administrador Unico
- Rica Perez Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 461, L 252, F 150, S 8, H BU 8576, I/A 8 (15/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-221-09
Administrador Unico
- Rica Perez Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 503, L 294, F 114, S 8, H BU 9928, I/A 7 (15/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-221-09
Empresa: SABICO SEGURIDAD SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2616 , F 94, S 8, H SS 4097, I/A 171 (12/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-20
VER MAS ACTOS
Información de RICA PEREZ RAUL
Mostramos los datos de RICA PEREZ RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RICA PEREZ RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos