GUTIERREZ ARANA ANA MARIA
Informe ejecutivo de GUTIERREZ ARANA ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE GUTIERREZ ARANA ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARIANAO SA | Secretario | 15/12/2021 | 01/03/2023 |
MARIANAO SA | Consejero | 22/10/2021 | 01/03/2023 |
ANIEZO SA | Administrador Unico | 22/02/2022 | 26/01/2023 |
MARIANAO SA | Consejero | 26/03/2012 | |
RANDSTAD EMPLEO EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SA | Apoderado | 28/10/2009 | 02/07/2010 |
RANDSTAD PROJECT SERVICES SL | Apoderado | 27/10/2009 | 01/07/2010 |
VEXTER OUTSOURCING SA | Apoderado | 04/11/2009 | 30/06/2010 |
VEXTER OUTSOURCING SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/06/2010 | |
VEXTER OUTSOURCING SA | Apoderado | 30/06/2010 | |
RANDSTAD CONSULTORES SA | Apoderado | 27/10/2009 | 29/06/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GUTIERREZ ARANA ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUTIERREZ ARANA ANA MARIA
Empresa: MARIANAO SA
Consejero
- Gutierrez Arana Ana Maria
- Gutierrez Arana Javier
- Gutierrez Arana Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
- Gutierrez Arana Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4355 , F 19, S 8, H SE 134, I/A 26 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-47-41
Empresa: ANIEZO SA
Administrador Unico
- Gutierrez Arana Ana Maria
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1272 , F 33, S 8, H SS 5578, I/A 6 (26/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-20
Empresa: ANIEZO SA
Administrador Unico
- Gutierrez Arana Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1272 , F 32, S 8, H SS 5578, I/A 5 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-20
Empresa: MARIANAO SA
Consejero
Secretario
- Gutierrez Arana Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4355 , F 18, S 8, H SE 134, I/A 23 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-41
Empresa: MARIANAO SA
Consejero
- Gutierrez Arana Ana Maria
- Gutierrez Arana Elvira
- Gutierrez Arana Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4355 , F 16, S 8, H SE 134, I/A 22 (22/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-209-41
Empresa: MARIANAO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4355 , F 13, S 8, H SE 134, I/A 18 (26/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-71-41
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Arce Scarpati Santiago Yair
- Arce Scarpati Santiago Yair
- Bax Jan Hein
- Brotons Navarro Diego
- Buitrago Albendin Grazalema
- Carranza Miralles Amelia
- Cordero Cuesta Maria Beatriz
- Del Hoyo Bilbao Maria Fatima
- Figueroa Cezar Arsenio
- Guerrero Alcorlo Pedro
- Guerrero Alcorlo Pedro
- Guillen Martinez Begoña
- Guillen Martinez Begoña
- Gutierrez Arana Ana Maria
- Gutierrez Gomez Oscar
- Honrado Martinez Maria Gemma
- Loizaga Mauriz Alfredo
- Lorenzo Fernandez Daniel
- Mallol Mateu Cristina
- Mallol Mateu Cristina
- Martin Velayos Rodrigo
- Martin Velayos Rodrigo
- Menendez Gonzalez Juan Carlos
- Menendez Martinez Andres-florentino
- Miranda Garcia Diego
- Moya Herreros Ivan
- Nuevo Alonso Lucia
- Pazos Peciña Miguel- Angel
- Requena Flores Ana Maria
- Rius Radigales Jordi
- Ruiz Fernandez Antonio Luis
- Ruiz Hernandez Antonio Luis
- Soler Casamada Joaquin
- Soler Casamada Joaquin
- Valer Munilla Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26994 , F 201, S 8, H M 109741, I/A 97 (02/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-133-28
Empresa: RANDSTAD PROJECT SERVICES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alvarez Asua Inmaculada
- Bax Jan Hein
- Burgos Castro Guillermo
- Carpintero Artiaga Maria Jose
- Cordero Cuesta Maria Beatriz
- Del Hoyo Bilbao Maria Fatima
- Diez Raimundez Concepcion
- Echevarria Mendiguren Jesus
- Gonzalez Varo Maria Luz
- Guerrero Alcorlo Pedro
- Guerrero Alcorlo Pedro
- Guillen Martinez Begoña
- Guillen Martinez Begoña
- Guillen Martinez Begoña
- Gutierrez Arana Ana Maria
- Gutierrez Gomez Oscar
- Lindelauf Leo Joseph Marie Vincentius
- Lorenzo Fernandez Daniel
- Mallol Mateu Cristina
- Mercado Zamora Miguel
- Pazos Peciña Miguel- Angel
- Requena Flores Ana Maria
- Rica Perez Raul
- Rius Radigales Jordi
- Ruiz Hernandez Antonio Luis
- Salcedo Moreno Cristina
- Soler Casamada Joaquin
- Temprano Justo Aranzazu
- Valer Munilla Marta
- Van De Kraats Robert-jan
- Vazquez Pastor Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26994 , F 181, S 8, H M 381771, I/A 31 (01/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-132-28
Empresa: VEXTER OUTSOURCING SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Carretero Garcia Maria Angeles
- Caruana Fontde Mora Maria Jose
- Caso Medio Carmen
- Del Hoyo Bilbao Maria Fatima
- Fuentes Gopar Angel Albert
- Guillen Martinez Begoña
- Gutierrez Arana Ana Maria
- Gutierrez Arana Ana Maria
- Pazos Peciña Miguel- Angel
- Pedrayes Cuervo Candido
- Sanchez Gutierrez Maria De La O
- Toribio Garcia Carlos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26010 , F 73, S 8, H M 8810, I/A 74 (30/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-131-28
Empresa: EXPECTRA TECHNOLOGY SA
Apoderado
- Bax Jan Hein
- Del Hoyo Bilbao Maria Fatima
- Garcia Marin Ana
- Garcia Marin Ana
- Guillen Martinez Begoña
- Gutierrez Arana Ana Maria
- Gutierrez Villazan Pablo Calixto
- Ledesma Sanchez Cañete Fernando
- Lindelauf Leo Joseph Marie Vincentius
- Martin Velayos Rodrigo
- Menendez Gonzalez Juan Carlos
- Pazos Peciña Miguel- Angel
- Requena Flores Ana Maria
- Ruiz Hernandez Antonio Luis
- Van De Kraats Robert-jan
- Yanes Rifaterra Graciela Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25792 , F 69, S 8, H M 211421, I/A 61 (29/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-131-28
VER MAS ACTOS
Información de GUTIERREZ ARANA ANA MARIA
Mostramos los datos de GUTIERREZ ARANA ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUTIERREZ ARANA ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos