RUBIO LOPEZ MARIA DEL ROSARIO
Informe ejecutivo de RUBIO LOPEZ MARIA DEL ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RUBIO LOPEZ MARIA DEL ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CERVECERA INDEPENDIENTE SA | Apoderado | 10/01/2023 | |
CERVEZAS REINA 2000 SA | Apoderado Solidario | 03/01/2023 | |
AGUAS DE SOLAN DE CABRAS SA | Apoderado Solidario | 03/01/2023 | |
CERVEZAS MAHOU SL | Apoderado | 02/01/2023 | |
MAHOU SA | Apoderado | 29/12/2022 | |
TAISA LOGISTICS 1960 SA | Apoderado Solidario | 29/12/2022 | |
TAISA SUPPLY CHAIN SL | Apoderado Solidario | 25/12/2022 | |
ARMONIA SOFT FACILITIES SOLUTIONS ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 23/02/2021 | |
SINGULAR BANK SA | Apoderado | 19/10/2017 |
VINCULACIONES DE RUBIO LOPEZ MARIA DEL ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUBIO LOPEZ MARIA DEL ROSARIO
Empresa: CERVECERA INDEPENDIENTE SA
Apoderado
- Rubio Lopez Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30139 , F 71, S 8, H M 59380, I/A 82 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-28
Empresa: CERVEZAS REINA 2000 SA
Apoderado Solidario
- Rubio Lopez Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3581 , F 68, S 8, H TF 15334, I/A 111 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-38
Empresa: AGUAS DE SOLAN DE CABRAS SA
Apoderado Solidario
- Rubio Lopez Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 773 , F 160, S 8, H CU 9013, I/A 75 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-16
Empresa: CERVEZAS MAHOU SL
Apoderado
- Rubio Lopez Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32504 , F 130, S 8, H M 585064, I/A 39 (02/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-6-28
Empresa: MAHOU SA
Apoderado
- Rubio Lopez Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35774 , F 96, S 8, H M 1076, I/A 349 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-28
Empresa: TAISA LOGISTICS 1960 SA
Apoderado Solidario
- Rubio Lopez Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41168 , F 121, S 8, H M 41409, I/A 129 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-28
Empresa: TAISA SUPPLY CHAIN SL
Apoderado Solidario
- Rubio Lopez Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41404 , F 176, S 8, H M 733827, I/A 4 (25/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-28
Apoderado Solidario
- Alegria Marco Elena
- Alemany Morey Concepcion
- Alonso Jimenez Clara
- Alvarez Perez Paula
- Ballesteros Ferron Susana Patricia
- Calatayud Guerrero Paloma
- Campos Gomez Cristina
- Ceca Gomez-arevalillo Enrique
- Cordero Cuesta Maria Beatriz
- Del Peso Jimenez Carlos
- Diaz Mayoral Elena
- Ferro Canabal Paula
- Garay Gil Luis
- Gomez Hernandez Ana
- Gonzalez Rodriguez Ruben
- Gota Brey Patricia
- Guillen Fiel Laura
- Jimenez Remedios Juan Jose
- Linares Polaino Juan Antonio
- Lopez Lizan Carmen Maria
- Martin Gil Elena
- Martin Rubio Silvia
- Matito Abril Carla
- Melgarejo Ortuño Isabel
- Mena Soriano Isabel
- Mercado Grande Blanca
- Mira Erauzquin Jone Miren
- Moreno Gutierrez Jose Joaquin
- Novoa Mendoza Alberto
- Nuñez Lopez Noelia
- Olmos Martinez Juan Ignacio
- Otalora Ariño Iciar
- Perez Juste Luis
- Perez Sanclemente Sonia
- Pomar Vega Claudia
- Reyes Robayo Francisco Javier
- Rubio Lopez Maria Del Rosario
- Sanchez Sellas Daniel
- Saraza Granados Jorge
- Servando Cruz Antonio
- Tovar Rocamora Juan Jose
- Zamora Cejudo Paloma
- Zerolo Caruana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26373 , F 107, S 8, H M 475254, I/A 14 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-28
Empresa: SELF TRADE BANK SA
Apoderado
- Hernandez Velasco Eva Maria
- Lopez Ruiz Diana
- Rubio Lopez Maria Del Rosario
- San Emeterio Tapia Luis Gustavo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26409 , F 51, S 8, H M 475925, I/A 33 (19/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-28
Información de RUBIO LOPEZ MARIA DEL ROSARIO
Mostramos los datos de RUBIO LOPEZ MARIA DEL ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUBIO LOPEZ MARIA DEL ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos