CONTRERAS ANGUITA ANA MARIA
Informe ejecutivo de CONTRERAS ANGUITA ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 47
Empresas activas: 47
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CONTRERAS ANGUITA ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ILUNION MEDIACION CORREDURIA DE SEGUROS SA | Apoderado Solidario | 18/09/2024 | |
RECICAB 2005 SL | Apoderado Solidario | 05/09/2024 | |
ILUNION CEE CONTACT CENTER SA | Apoderado Solidario | 06/08/2024 | |
SERVICIOS SOCIALES DE TELECOMUNICACIONES SL | Apoderado Solidario | 06/08/2024 | |
ILUNION EMERGENCIAS SA | Apoderado Solidario | 03/07/2024 | |
ILUNION INCA SL | Apoderado Solidario | 20/06/2024 | |
LOGIRAEES SL | Apoderado Solidario | 29/04/2024 | |
ECOLOGISTIC OPERATIONS SL | Apoderado Solidario | 26/04/2024 | |
ILUNION SOCIOSANITARIO SA | Apoderado Solidario | 23/04/2024 | |
ILUNION RETAIL Y COMERCIALIZACION SA | Apoderado Solidario | 15/04/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CONTRERAS ANGUITA ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CONTRERAS ANGUITA ANA MARIA
Apoderado Solidario
- Alvarez Blazquez Ester
- Bautista Valle Alba
- Cabrejas Perez Maria-jesus
- Contreras Anguita Ana Maria
- De La Torre Munilla Elena
- Fernandez Fernandez Estrella
- Lasuncion Fernandez Sofia Paz
- Llamas Cobos Victor Gregorio
- Lucas Lucas Nuria
- Ortiz Moreno Alicia
- Palacios Ojeda Victoria
- Ramperez Cubillo Gema
- Recio Casatorres Virginia Luz
- Salazar Sosa Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 19202, I/A 90 (18/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-185-28
Empresa: RECICAB 2005 SL
Apoderado Solidario
- Almansa Ramirez Jorge
- Alvarez Blazquez Ester
- Arnaez Ruiz Laura
- Barcelo Blanco Steger Jose Luis
- Basildo Alvarez Juan Carlos
- Bautista Valle Alba
- Benavides Martinez Maria Del Mar
- Borrego Esparrago Maria Soledad
- Cabrejas Perez Maria-jesus
- Capuchino Casanova Elisa
- Contreras Anguita Ana Maria
- Davila Moreno Carmen
- Del Campo Alvarez Diego
- Diego Periñan Rosa Maria
- Duro Ramos Maria Angeles
- Fernandez Fernandez Estrella
- Flores Arriaga Jorge Juan
- Garcia Garcia Jose Enrique
- Gomez Carrascal Cristina
- Gomez Rodriguez Reyes
- Ingelmo De La Mata Joaquin
- Limon Vazquez Juan Antonio
- Llamas Cobos Victor Gregorio
- Medina Higueras Maria
- Ortiz Moreno Alicia
- Palacios Ojeda Victoria
- Parrado Sanchez Rosana
- Perez Del Pulgar Loritz Patricia
- Poncela Moreno Susana
- Ramirez Puente Sonia
- Ramperez Cubillo Gema
- Recio Casatorres Virginia Luz
- Salazar Sosa Pedro
- Sandoval Roldan Marta
- Toranzo Mediero Laura Isabel
- Vasquez Gonzalez Vivian Carolina
- Vidal Seara Anita
- Zarco Ayuso Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA 78811, I/A 27 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-176-29
Apoderado Solidario
- Abajo Arroyo Julia
- Alvarez Blazquez Ester
- Aviles Silgado Eva
- Bautista Valle Alba
- Cabrejas Perez Maria-jesus
- Calderon Gonzalez Maria Angeles
- Castaño Puerto Maria Dolores
- Contreras Anguita Ana Maria
- Corral Sousa Maria Rocio
- De Miguelsanz Gil Gema
- Diaz Garrido Nuria
- Espinosa Beltran Sofia
- Fernandez Chico Ivan
- Fernandez Fernandez Estrella
- Gomez Jimenez Jose Luis
- Gordo Mateos Sergio
- Hontiveros Diaz Patricia
- Iniesta Rubia Raquel
- Jimenez Gil Raquel
- Llamas Cobos Victor Gregorio
- Molinuevo Cano Maria Begoña
- Nuñez Diaz Cristina
- Ortiz Moreno Alicia
- Palacios Ojeda Victoria
- Piston Rodriguez Carmen
- Plaza Diaz David
- Ramos Robles Carmen
- Ramperez Cubillo Gema
- Recio Casatorres Virginia Luz
- Redondo Portero Guillermo
- Romero Ramirez Antonia
- Salazar Sosa Pedro
- Verdugo Matias Maria Esther
- Villa Otermin Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 352054, I/A 57 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-28
Empresa: ILUNION CEE CONTACT CENTER SA
Apoderado Solidario
- Abajo Arroyo Julia
- Alvarez Blazquez Ester
- Bautista Valle Alba
- Cabrejas Perez Maria-jesus
- Calderon Gonzalez Maria Angeles
- Contreras Anguita Ana Maria
- Corral Sousa Maria Rocio
- De Miguelsanz Gil Gema
- Fernandez Chico Ivan
- Fernandez Fernandez Estrella
- Gomez Jimenez Jose Luis
- Gordo Mateos Sergio
- Hontiveros Diaz Patricia
- Jimenez Gil Raquel
- Llamas Cobos Victor Gregorio
- Molinuevo Cano Maria Begoña
- Nuñez Diaz Cristina
- Ortiz Moreno Alicia
- Palacios Ojeda Victoria
- Piston Rodriguez Carmen
- Plaza Diaz David
- Ramos Robles Carmen
- Ramperez Cubillo Gema
- Recio Casatorres Virginia Luz
- Redondo Portero Guillermo
- Salazar Sosa Pedro
- Verdugo Matias Maria Esther
- Villa Otermin Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 160183, I/A 149 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-28
Empresa: ILUNION EMERGENCIAS SA
Apoderado Solidario
- Alvarez Blazquez Ester
- Bautista Valle Alba
- Cabrejas Perez Maria-jesus
- Contreras Anguita Ana Maria
- Corral Sousa Maria Rocio
- Diaz Garrido Nuria
- Fernandez Chico Ivan
- Fernandez Fernandez Estrella
- Gomez Jimenez Jose Luis
- Gordo Mateos Sergio
- Hontiveros Diaz Patricia
- Jimenez Gil Raquel
- Llamas Cobos Victor Gregorio
- Molinuevo Cano Maria Begoña
- Nuñez Diaz Cristina
- Onieva Alcala Pedro
- Ortiz Moreno Alicia
- Palacios Ojeda Victoria
- Perez Cayuela Elena
- Piston Rodriguez Carmen
- Plaza Diaz David
- Ramos Robles Carmen
- Ramperez Cubillo Gema
- Recio Casatorres Virginia Luz
- Redondo Portero Guillermo
- Rodriguez Gomez Antonia
- Salazar Sosa Pedro
- Verdugo Matias Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 340464, I/A 81 (03/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-132-28
Empresa: ILUNION INCA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 82883, I/A 18 (20/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-123-07
Empresa: LOGIRAEES SL
Apoderado Solidario
- Alvarez Blazquez Ester
- Arias Fuertes Veronica
- Bautista Valle Alba
- Cabrejas Perez Maria-jesus
- Carro Fontanilla Javier
- Contreras Anguita Ana Maria
- Dueñas Martinez Carlos
- Fernandez Fernandez Estrella
- Fresco Villoria Noelia
- Garcia Alvarez Blanca Esther
- Llamas Cobos Victor Gregorio
- Martin Perez Pedro-antonio
- Martinez Fernandez Nuria-esther
- Ortiz Moreno Alicia
- Palacios Ojeda Victoria
- Ramperez Cubillo Gema
- Recio Casatorres Virginia Luz
- Riveiro Lamas Ruben
- Rueda Monge Leire
- Salazar Sosa Pedro
- Sanchez Gay Virginia
- Sandoval Roldan Marta
- Santamaria Ulloa Montserrat
- Suarez Alonso Jose-antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1357 , F 4, S 8, H LE 21367, I/A 26 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-24
Empresa: ECOLOGISTIC OPERATIONS SL
Apoderado Solidario
- Abajo Arroyo Julia
- Alvarez Blazquez Ester
- Bautista Valle Alba
- Cabrejas Perez Maria-jesus
- Contreras Anguita Ana Maria
- Dueñas Martinez Carlos
- Espinosa Beltran Sofia
- Fernandez Fernandez Estrella
- Fresco Villoria Noelia
- Llamas Cobos Victor Gregorio
- Martin Perez Pedro-antonio
- Martinez Fernandez Nuria-esther
- Ortiz Moreno Alicia
- Palacios Ojeda Victoria
- Ramperez Cubillo Gema
- Recio Casatorres Virginia Luz
- Salazar Sosa Pedro
- Sanchez Gay Virginia
- Sandoval Roldan Marta
- Santamaria Ulloa Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1379 , F 160, S 8, H LE 13429, I/A 35 (26/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-24
Empresa: ILUNION SOCIOSANITARIO SA
Apoderado Solidario
- Alcazar Moraleda Ana
- Alvarez Blazquez Ester
- Arroyo Ruiz Maria
- Bautista Valle Alba
- Cabrejas Perez Maria-jesus
- Contreras Anguita Ana Maria
- Del Arco Hernandez Alvaro
- Diaz Hergueta Gema
- Diez Villacorta Raquel
- Espinosa Beltran Sofia
- Fernandez Fernandez Estrella
- Francisco Rojas Claritza Gardenia
- Gil Fuentes Maria Del Carmen
- Gomez Ramirez Maria Del Carmen
- Gomez Romera Caridad
- Llamas Cobos Victor Gregorio
- Martin Alvarez Jose Felix
- Martinez Garcia Zoraida
- Moreno Morales Raquel
- Muñoz Gallardo Nuria
- Oliver Gomez Ana
- Ortiz Moreno Alicia
- Ortiz Romero De Avila Francisca
- Palacios Ojeda Victoria
- Perez Olmedo Pedro
- Ramperez Cubillo Gema
- Recio Casatorres Virginia Luz
- Rodriguez Nadal Oscar Luis
- Ruiz Ruiz Eduardo
- Sacedo Gomez Julia
- Salazar Sosa Pedro
- Sanchez Garcia Gema
- Sanchez Gonzalez Maria Del Mar
- Valenzuela Rojano Guadalupe
- Vela Perez Estela
- Zapata Aparicio Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34984 , F 205, S 8, H M 300986, I/A 73 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-84-28
Empresa: ILUNION ASESORES SA
Apoderado
- Abajo Arroyo Julia
- Alvarez Blazquez Ester
- Bautista Valle Alba
- Cabrejas Perez Maria-jesus
- Contreras Anguita Ana Maria
- De La Torre Munilla Elena
- Fernandez Fernandez Estrella
- Garcia Gallego Maria Mercedes
- Lasuncion Fernandez Sofia Paz
- Llamas Cobos Victor Gregorio
- Lucas Lucas Nuria
- Ortiz Moreno Alicia
- Palacios Ojeda Victoria
- Ramperez Cubillo Gema
- Recio Casatorres Virginia Luz
- Salazar Sosa Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23409 , F 195, S 8, H M 35100, I/A 87 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-78-28
VER MAS ACTOS
Información de CONTRERAS ANGUITA ANA MARIA
Mostramos los datos de CONTRERAS ANGUITA ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CONTRERAS ANGUITA ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos