GARCIA GALLEGO MARIA MERCEDES
Informe ejecutivo de GARCIA GALLEGO MARIA MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA GALLEGO MARIA MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ILUNION RETAIL Y COMERCIALIZACION SA | Apoderado Solidario | 15/04/2024 | |
ILUNION ASESORES SA | Apoderado | 15/04/2024 | |
ILUNION RETAIL Y COMERCIALIZACION SA | Apoderado | 09/03/2023 | |
ILUNION ASESORES SA | Apoderado | 20/03/2020 | |
ILUNION MEDIACION CORREDURIA DE SEGUROS SA | Apoderado | 19/03/2020 | |
ILUNION RETAIL Y COMERCIALIZACION SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/03/2020 | |
ILUNION RETAIL Y COMERCIALIZACION SA | Apoderado | 15/03/2017 | |
ILUNION ASESORES SA | Apoderado | 13/03/2017 | |
ILUNION MEDIACION CORREDURIA DE SEGUROS SA | Apoderado | 13/03/2017 |
VINCULACIONES DE GARCIA GALLEGO MARIA MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA GALLEGO MARIA MERCEDES
Empresa: ILUNION ASESORES SA
Apoderado
- Abajo Arroyo Julia
- Alvarez Blazquez Ester
- Bautista Valle Alba
- Cabrejas Perez Maria-jesus
- Contreras Anguita Ana Maria
- De La Torre Munilla Elena
- Fernandez Fernandez Estrella
- Garcia Gallego Maria Mercedes
- Lasuncion Fernandez Sofia Paz
- Llamas Cobos Victor Gregorio
- Lucas Lucas Nuria
- Ortiz Moreno Alicia
- Palacios Ojeda Victoria
- Ramperez Cubillo Gema
- Recio Casatorres Virginia Luz
- Salazar Sosa Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23409 , F 195, S 8, H M 35100, I/A 87 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-78-28
Empresa: ILUNION RETAIL Y COMERCIALIZACION SA
Apoderado Solidario
- Abajo Arroyo Julia
- Adame Sanchez Vanessa
- Bautista Valle Alba
- Beteta Consuegra Miguel
- Cabrejas Perez Maria-jesus
- Cadavid Rios Victor Hugo
- Contreras Anguita Ana Maria
- Duran Canal Juan Carlos
- Fernandez Fernandez Estrella
- Garcia Gallego Maria Mercedes
- Lasuncion Fernandez Sofia Paz
- Llamas Cobos Victor Gregorio
- Lucas Lucas Nuria
- Morell Gonzalo Esther
- Ortega Sanchez Maria Ester
- Ortiz Moreno Alicia
- Palacios Ojeda Victoria
- Ramperez Cubillo Gema
- Recio Casatorres Virginia Luz
- Salazar Sosa Pedro
- Sarmiento Fernandez David
- Vitale Rojas Alessio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42817 , F 9, S 8, H M 12681, I/A 136 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-78-28
Empresa: ILUNION RETAIL Y COMERCIALIZACION SA
Apoderado
- Garcia Gallego Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42817 , F 3, S 8, H M 12681, I/A 130 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-28
Empresa: ILUNION ASESORES SA
Apoderado
- Garcia Gallego Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23409 , F 189, S 8, H M 35100, I/A 77 (20/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-28
Apoderado
- Garcia Gallego Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 979 , F 205, S 8, H M 19202, I/A 79 (19/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-60-28
Empresa: ILUNION RETAIL Y COMERCIALIZACION SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Gallego Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30644 , F 189, S 8, H M 12681, I/A 120 (17/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-58-28
Empresa: ILUNION RETAIL Y COMERCIALIZACION SA
Apoderado
- Garcia Gallego Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30644 , F 176, S 8, H M 12681, I/A 104 (15/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-28
Empresa: ILUNION RETAIL Y COMERCIALIZACION SA
Apoderado
- Garcia Gallego Maria De Las Mercedes
- Garcia Gallego Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30644 , F 176, S 8, H M 12681, I/A 104 (15/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-28
Apoderado
- Garcia Gallego Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 979 , F 197, S 8, H M 19202, I/A 67 (13/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-56-28
Empresa: ILUNION ASESORES SA
Apoderado
- Garcia Gallego Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23409 , F 180, S 8, H M 35100, I/A 65 (13/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-56-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA GALLEGO MARIA MERCEDES
Mostramos los datos de GARCIA GALLEGO MARIA MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA GALLEGO MARIA MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos