MEDINA HIGUERAS MARIA
Informe ejecutivo de MEDINA HIGUERAS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 34
Empresas activas: 34
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MEDINA HIGUERAS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RECICAB 2005 SL | Apoderado Solidario | 05/09/2024 | |
ILUNION BATTERIES SL | Apoderado | 26/08/2024 | |
TEXTIL RENTAL SL | Apoderado Solidario | 20/05/2024 | |
LAVANDERIA INDUSTRIAL L I G SA | Apoderado | 13/05/2024 | |
ILUNION CIPO SL | Apoderado Solidario | 29/04/2024 | |
ILUNION NAVARRA SL | Apoderado | 12/03/2024 | |
GUREAK IKUZTEGIA SL | Apoderado Solidario | 28/02/2024 | |
ILUNION INCA SL | Apoderado Solidario | 22/02/2024 | |
LAVANDERIA MORALES E HIJOS SL | Apoderado Solidario | 12/01/2024 | |
ILUNION LAVANDERIAS DE CANARIAS SA | Apoderado Solidario | 04/01/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MEDINA HIGUERAS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDINA HIGUERAS MARIA
Empresa: RECICAB 2005 SL
Apoderado Solidario
- Almansa Ramirez Jorge
- Alvarez Blazquez Ester
- Arnaez Ruiz Laura
- Barcelo Blanco Steger Jose Luis
- Basildo Alvarez Juan Carlos
- Bautista Valle Alba
- Benavides Martinez Maria Del Mar
- Borrego Esparrago Maria Soledad
- Cabrejas Perez Maria-jesus
- Capuchino Casanova Elisa
- Contreras Anguita Ana Maria
- Davila Moreno Carmen
- Del Campo Alvarez Diego
- Diego Periñan Rosa Maria
- Duro Ramos Maria Angeles
- Fernandez Fernandez Estrella
- Flores Arriaga Jorge Juan
- Garcia Garcia Jose Enrique
- Gomez Carrascal Cristina
- Gomez Rodriguez Reyes
- Ingelmo De La Mata Joaquin
- Limon Vazquez Juan Antonio
- Llamas Cobos Victor Gregorio
- Medina Higueras Maria
- Ortiz Moreno Alicia
- Palacios Ojeda Victoria
- Parrado Sanchez Rosana
- Perez Del Pulgar Loritz Patricia
- Poncela Moreno Susana
- Ramirez Puente Sonia
- Ramperez Cubillo Gema
- Recio Casatorres Virginia Luz
- Salazar Sosa Pedro
- Sandoval Roldan Marta
- Toranzo Mediero Laura Isabel
- Vasquez Gonzalez Vivian Carolina
- Vidal Seara Anita
- Zarco Ayuso Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA 78811, I/A 27 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-176-29
Empresa: ILUNION BATTERIES SL
Apoderado
- Abad Soto Jorge
- Abajo Arroyo Julia
- Almansa Ramirez Jorge
- Andres Peña Paula
- Arnaez Ruiz Laura
- Barcelo Blanco Steger Jose Luis
- Basildo Alvarez Juan Carlos
- Benavides Martinez Maria Del Mar
- Borrego Esparrago Maria Soledad
- Capuchino Casanova Elisa
- Davila Moreno Carmen
- Del Campo Alvarez Diego
- Diego Periñan Rosa Maria
- Duro Ramos Maria Angeles
- Espinosa Beltran Sofia
- Flores Arriaga Jorge Juan
- Garcia Betancor Marta Andrea
- Garcia Cabrerizo Maria Rosario
- Garcia Garcia Jose Enrique
- Gomez Carrascal Cristina
- Gomez Rodriguez Reyes
- Gonzalez Collado Silvia
- Ingelmo De La Mata Joaquin
- Limon Vazquez Juan Antonio
- Marinas Aguado Gema
- Medina Higueras Maria
- Parrado Sanchez Rosana
- Perez Cayuela Elena
- Perez Del Pulgar Loritz Patricia
- Poncela Moreno Susana
- Ramirez Puente Sonia
- Toranzo Mediero Laura Isabel
- Vasquez Gonzalez Vivian Carolina
- Ventas Curiel Sergio
- Vidal Seara Anita
- Zarco Ayuso Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 795463, I/A 11 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-168-28
Empresa: TEXTIL RENTAL SL
Apoderado Solidario
- Almansa Ramirez Jorge
- Aranguren Vila Luis
- Arnaez Ruiz Laura
- Barcelo Blanco Steger Jose Luis
- Basildo Alvarez Juan Carlos
- Benavides Martinez Maria Del Mar
- Borrego Esparrago Maria Soledad
- Capuchino Casanova Elisa
- Davila Moreno Carmen
- Del Campo Alvarez Diego
- Diego Periñan Rosa Maria
- Duro Ramos Maria Angeles
- Garcia Garcia Jose Enrique
- Gomez Carrascal Cristina
- Gomez Rodriguez Reyes
- Ingelmo De La Mata Joaquin
- Limon Vazquez Juan Antonio
- Lopez Tello Ruiz Luis
- Marinas Aguado Gema
- Medina Higueras Maria
- Parrado Sanchez Rosana
- Perez Del Pulgar Loritz Patricia
- Perez Torres Belen
- Poncela Moreno Susana
- Ramirez Puente Sonia
- Toranzo Mediero Laura Isabel
- Vasquez Gonzalez Vivian Carolina
- Vidal Seara Anita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA 20954, I/A 29 (20/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-100-29
Empresa: LAVANDERIA INDUSTRIAL L I G SA
Apoderado
- Almansa Ramirez Jorge
- Aranguren Vila Luis
- Arnaez Ruiz Laura
- Barcelo Blanco Steger Jose Luis
- Basildo Alvarez Juan Carlos
- Benavides Martinez Maria Del Mar
- Borrego Esparrago Maria Soledad
- Capuchino Casanova Elisa
- Davila Moreno Carmen
- Del Campo Alvarez Diego
- Diego Periñan Rosa Maria
- Duro Ramos Maria Angeles
- Garcia Garcia Jose Enrique
- Gomez Carrascal Cristina
- Ingelmo De La Mata Joaquin
- Limon Vazquez Juan Antonio
- Lopez Tello Ruiz Luis
- Marinas Aguado Gema
- Medina Higueras Maria
- Parrado Sanchez Rosana
- Perez Del Pulgar Loritz Patricia
- Perez Torres Belen
- Poncela Moreno Susana
- Ramirez Puente Sonia
- Toranzo Mediero Laura Isabel
- Vasquez Gonzalez Vivian Carolina
- Vidal Seara Anita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T , F , S 8, H M 87338, I/A 26 (13/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-96-28
Empresa: ILUNION CIPO SL
Apoderado Solidario
- Abad Soto Jorge
- Almansa Fernandez Fernando
- Almansa Ramirez Jorge
- Andres Peña Paula
- Aranguren Vila Luis
- Arnaez Ruiz Laura
- Barcelo Blanco Steger Jose Luis
- Basildo Alvarez Juan Carlos
- Benavides Martinez Maria Del Mar
- Borrego Esparrago Maria Soledad
- Capuchino Casanova Elisa
- Davila Moreno Carmen
- Del Campo Alvarez Diego
- Diego Periñan Rosa Maria
- Duro Ramos Maria Angeles
- Escudero Rey Maria Del Pilar
- Garcia Betancor Marta Andrea
- Garcia Cabrerizo Rosario
- Garcia Del Potro Sandra
- Garcia Garcia Jose Enrique
- Gomez Carrascal Cristina
- Gomez Carroza Enrique
- Gomez Rodriguez Reyes
- Gonzalez Collado Silvia
- Hervas Martinez Jose
- Ingelmo De La Mata Joaquin
- Limon Vazquez Juan Antonio
- Llaguno Garcia Amaya
- Lopez Tello Ruiz Luis
- Marinas Aguado Gema
- Medina Higueras Maria
- Parrado Sanchez Rosana
- Perez Cayuela Elena
- Perez Del Pulgar Loritz Patricia
- Perez Nieto Carmen
- Perez Torres Belen
- Poncela Moreno Susana
- Ramirez Puente Sonia
- Redondo Fernandez Estrella
- Romero Camino Maria Dolores
- Toranzo Mediero Laura Isabel
- Vasquez Gonzalez Vivian Carolina
- Ventas Curiel Sergio
- Vidal Seara Anita
- Zapatero Hita Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45512 , F 69, S 8, H B 102026, I/A 58 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-08
Empresa: ILUNION NAVARRA SL
Apoderado
- Abad Soto Jorge
- Almansa Ramirez Jorge
- Andres Peña Paula
- Aranguren Vila Luis
- Arnaez Ruiz Laura
- Barcelo Blanco Steger Jose Luis
- Basildo Alvarez Juan Carlos
- Benavides Martinez Maria Del Mar
- Borrego Esparrago Maria Soledad
- Capuchino Casanova Elisa
- Davila Moreno Carmen
- Del Campo Alvarez Diego
- Diego Periñan Rosa Maria
- Duro Ramos Maria Angeles
- Garcia Betancor Marta Andrea
- Garcia Del Potro Sandra
- Garcia Garcia Jose Enrique
- Gomez Carrascal Cristina
- Gomez Rodriguez Reyes
- Gonzalez Collado Silvia
- Ingelmo De La Mata Joaquin
- Limon Vazquez Juan Antonio
- Lopez Tello Ruiz Luis
- Marinas Aguado Gema
- Medina Higueras Maria
- Parrado Sanchez Rosana
- Perez Cayuela Elena
- Perez Del Pulgar Loritz Patricia
- Perez Torres Belen
- Poncela Moreno Susana
- Ramirez Puente Sonia
- Toranzo Mediero Laura Isabel
- Vasquez Gonzalez Vivian Carolina
- Ventas Curiel Sergio
- Vidal Seara Anita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1441 , F 163, S 8, H NA 28481, I/A 43 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-31
Empresa: GUREAK IKUZTEGIA SL
Apoderado Solidario
- Almansa Ramirez Jorge
- Aranguren Vila Luis
- Arnaez Ruiz Laura
- Barcelo Blanco Steger Jose Luis
- Basildo Alvarez Juan Carlos
- Benavides Martinez Maria Del Mar
- Borrego Esparrago Maria Soledad
- Capuchino Casanova Elisa
- Davila Moreno Carmen
- Del Campo Alvarez Diego
- Diego Periñan Rosa Maria
- Duro Ramos Maria Angeles
- Garcia Garcia Jose Enrique
- Gomez Carrascal Cristina
- Gomez Rodriguez Reyes
- Ingelmo De La Mata Joaquin
- Limon Vazquez Juan Antonio
- Lopez Tello Ruiz Luis
- Marinas Aguado Gema
- Medina Higueras Maria
- Parrado Sanchez Rosana
- Perez Del Pulgar Loritz Patricia
- Perez Torres Belen
- Poncela Moreno Susana
- Ramirez Puente Sonia
- Toranzo Mediero Laura Isabel
- Vasquez Gonzalez Vivian Carolina
- Vidal Seara Anita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3019 , F 205, S 8, H SS 9422, I/A 57 (28/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-49-20
Empresa: ILUNION INCA SL
Apoderado Solidario
- Abad Soto Jorge
- Almansa Ramirez Jorge
- Andres Peña Paula
- Aranguren Vila Luis
- Arnaez Ruiz Laura
- Barcelo Blanco Steger Jose Luis
- Basildo Alvarez Juan Carlos
- Benavides Martinez Maria Del Mar
- Borrego Esparrago Maria Soledad
- Capuchino Casanova Elisa
- Davila Moreno Carmen
- Del Campo Alvarez Diego
- Diego Periñan Rosa Maria
- Duro Ramos Maria Angeles
- Garcia Betancor Marta Andrea
- Garcia Garcia Jose Enrique
- Gomez Carrascal Cristina
- Gomez Rodriguez Reyes
- Gonzalez Collado Silvia
- Ingelmo De La Mata Joaquin
- Limon Vazquez Juan Antonio
- Lopez Tello Ruiz Luis
- Marinas Aguado Gema
- Medina Higueras Maria
- Parrado Sanchez Rosana
- Perez Cayuela Elena
- Perez Del Pulgar Loritz Patricia
- Perez Torres Belen
- Poncela Moreno Susana
- Ramirez Puente Sonia
- Toranzo Mediero Laura Isabel
- Vasquez Gonzalez Vivian Carolina
- Ventas Curiel Sergio
- Vidal Seara Anita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3043 , F 33, S 8, H PM 82883, I/A 14 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-42-07
Empresa: LAVANDERIA MORALES E HIJOS SL
Apoderado Solidario
- Almansa Ramirez Jorge
- Aranguren Vila Luis
- Arnaez Ruiz Laura
- Barcelo Blanco Steger Jose Luis
- Basildo Alvarez Juan Carlos
- Benavides Martinez Maria Del Mar
- Borrego Esparrago Maria Soledad
- Capuchino Casanova Elisa
- Davila Moreno Carmen
- Del Campo Alvarez Diego
- Diego Periñan Rosa Maria
- Duro Ramos Maria Angeles
- Garcia Garcia Jose Enrique
- Gomez Carrascal Cristina
- Gomez Rodriguez Reyes
- Ingelmo De La Mata Joaquin
- Limon Vazquez Juan Antonio
- Lopez Tello Ruiz Luis
- Marinas Aguado Gema
- Medina Higueras Maria
- Parrado Sanchez Rosana
- Perez Cayuela Elena
- Perez Del Pulgar Loritz Patricia
- Perez Torres Belen
- Poncela Moreno Susana
- Ramirez Puente Sonia
- Toranzo Mediero Laura Isabel
- Vasquez Gonzalez Vivian Carolina
- Vidal Seara Anita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 182 , F 171, S 8, H IF 907, I/A 23 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-35
Empresa: ILUNION LAVANDERIAS DE CANARIAS SA
Apoderado Solidario
- Abad Soto Jorge
- Almansa Fernandez Fernando
- Almansa Ramirez Jorge
- Andres Peña Paula
- Aranguren Vila Luis
- Arnaez Ruiz Laura
- Barcelo Blanco Steger Jose Luis
- Basildo Alvarez Juan Carlos
- Benavides Martinez Maria Del Mar
- Borrego Esparrago Maria Soledad
- Capuchino Casanova Elisa
- Davila Moreno Carmen
- Del Campo Alvarez Diego
- Diego Periñan Rosa Maria
- Duro Ramos Maria Angeles
- Escudero Rey Maria Del Pilar
- Garcia Betancor Marta
- Garcia Cabrerizo Rosario
- Garcia Del Potro Sandra
- Garcia Garcia Jose Enrique
- Gomez Carrascal Cristina
- Gomez Carroza Enrique
- Gomez Rodriguez Reyes
- Gonzalez Collado Silvia
- Hervas Martinez Jose
- Ingelmo De La Mata Joaquin
- Limon Vazquez Juan Antonio
- Llaguno Garcia Amaya
- Lopez Tello Ruiz Luis
- Marinas Aguado Gema
- Medina Higueras Maria
- Parrado Sanchez Rosana
- Perez Cayuela Elena
- Perez Del Pulgar Loritz Patricia
- Perez Nieto Carmen
- Perez Torres Belen
- Poncela Moreno Susana
- Ramirez Puente Sonia
- Redondo Fernandez Estrella
- Romero Camino Maria Dolores
- Toranzo Mediero Laura Isabel
- Vazquez Gonzalez Vivian Carolina
- Ventas Curiel Sergio
- Vidal Seara Anita
- Zapatero Hita Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2173 , F 79, S 8, H GC 22062, I/A 95 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-35
VER MAS ACTOS
Información de MEDINA HIGUERAS MARIA
Mostramos los datos de MEDINA HIGUERAS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDINA HIGUERAS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos