PEREZ NIETO CARMEN
Informe ejecutivo de PEREZ NIETO CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 23
Empresas activas: 23
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEREZ NIETO CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ILUNION CIPO SL | Apoderado Solidario | 29/04/2024 | |
ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ANDALUCIA SL | Apoderado Solidario | 29/02/2024 | |
ILUNION LAVANDERIAS DE CANARIAS SA | Apoderado Solidario | 04/01/2024 | |
ECOLOGISTIC OPERATIONS SL | Apoderado Solidario | 13/12/2023 | |
LAVANDERIAS MECANICAS CRISOL SL | Apoderado Solidario | 12/12/2023 | |
ILUNION ASESORES SA | Apoderado Solidario | 06/12/2023 | |
ILUNION RECICLADOS SA | Apoderado Solidario | 24/11/2023 | |
ILUNION BUGADERIES DE CATALUNYA SA | Apoderado Solidario | 23/11/2023 | |
ILUNION CONTACT CENTER SA | Apoderado | 20/11/2023 | |
ILUNION FISIOTERAPIA Y SALUD SL | Apoderado | 16/11/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PEREZ NIETO CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ NIETO CARMEN
Empresa: ILUNION CIPO SL
Apoderado Solidario
- Abad Soto Jorge
- Almansa Fernandez Fernando
- Almansa Ramirez Jorge
- Andres Peña Paula
- Aranguren Vila Luis
- Arnaez Ruiz Laura
- Barcelo Blanco Steger Jose Luis
- Basildo Alvarez Juan Carlos
- Benavides Martinez Maria Del Mar
- Borrego Esparrago Maria Soledad
- Capuchino Casanova Elisa
- Davila Moreno Carmen
- Del Campo Alvarez Diego
- Diego Periñan Rosa Maria
- Duro Ramos Maria Angeles
- Escudero Rey Maria Del Pilar
- Garcia Betancor Marta Andrea
- Garcia Cabrerizo Rosario
- Garcia Del Potro Sandra
- Garcia Garcia Jose Enrique
- Gomez Carrascal Cristina
- Gomez Carroza Enrique
- Gomez Rodriguez Reyes
- Gonzalez Collado Silvia
- Hervas Martinez Jose
- Ingelmo De La Mata Joaquin
- Limon Vazquez Juan Antonio
- Llaguno Garcia Amaya
- Lopez Tello Ruiz Luis
- Marinas Aguado Gema
- Medina Higueras Maria
- Parrado Sanchez Rosana
- Perez Cayuela Elena
- Perez Del Pulgar Loritz Patricia
- Perez Nieto Carmen
- Perez Torres Belen
- Poncela Moreno Susana
- Ramirez Puente Sonia
- Redondo Fernandez Estrella
- Romero Camino Maria Dolores
- Toranzo Mediero Laura Isabel
- Vasquez Gonzalez Vivian Carolina
- Ventas Curiel Sergio
- Vidal Seara Anita
- Zapatero Hita Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45512 , F 69, S 8, H B 102026, I/A 58 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-08
Apoderado Solidario
- Abad Soto Jorge
- Abajo Arroyo Julia
- Almansa Fernandez Fernando
- Almansa Ramirez Jorge
- Alvarez Blazquez Ester
- Andres Peña Paula
- Arnaez Ruiz Laura
- Barbado Sanz Juan-carlos
- Barcelo Blanco Steger Jose Luis
- Basildo Alvarez Juan Carlos
- Bautista Valle Alba
- Benavides Martinez Maria Del Mar
- Borrego Esparrago Maria Soledad
- Cabrejas Perez Maria-jesus
- Capuchino Casanova Elisa
- Cardoso Morato Emma
- Castro Gomez Jose Maria
- Cestero Miranda Beatriz
- Contrera Sanguita Ana Maria
- Davila Moreno Carmen
- De Torres Martinez Luis
- Del Campo Alvarez Diego
- Delgado Moranchel Pablo
- Diego Periñan Rosa Maria
- Duro Ramos Maria Angeles
- Escudero Rey Maria Del Pilar
- Familiar Cambronero Belen
- Fernandez Fernandez Estrella
- Fernandez Piña Alba
- Fortuny Badiola Jose Luis
- Franco Carro Claudia
- G0mez Carroza Enerique
- Garcia Betancor Marta Andrea
- Garcia Cabrerizo Rosario
- Garcia Quijada Maria De Las Mercedes
- Gomez Carrascal Cristina
- Gomez Rodriguez Reyes
- Gonzalez Collado Silvia
- Hernandez Hernandez Roberto
- Hervas Martinez Jose
- Ingelmo De La Mata Joaquin
- Limon Vazquez Juan Antonio
- Llaguno Garcia Amaya
- Llamas Cobos Victor Gregorio
- Marinas Aguado Gema
- Moreno Roman Mario
- Moreno Sanz Maria Begoña
- Orosa Raja Jose
- Ortiz Moreno Alicia
- Palacios Ojeda Victoria
- Parrado Sanchez Rosana
- Paula Osorio Concepcion
- Pavon Roman Maria Luz
- Perez Cayuela Elena
- Perez Del Pulgar Loritz Patricia
- Perez Nieto Carmen
- Planchuelo Luengo Gema
- Poncela Moreno Susana
- Quintana Fernandez Cesar
- Ramirez Puente Sonia
- Ramperez Cubillo Gema
- Recio Casatorres Virginia Luz
- Redondo Fernandez Estrella
- Romero Camino Maria Dolores
- Ruiz Benito Maria Victoria
- Salazar Sosa Pedro
- Sanchez Villador Carlos
- Sarrionandia Armendariz Marta
- Suarez Saiz Raquel
- Toranzo Mediero Laura Isabel
- Uñez Lopez Silvia
- Vazquez Gonzalez Vivian Carolina
- Ventas Curiel Sergio
- Verdasco Gil Sergio
- Vidal Seara Anita
- Zapatero Hita Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 663 , F 58, S 8, H J 18559, I/A 31 (29/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-23
Empresa: ILUNION LAVANDERIAS DE CANARIAS SA
Apoderado Solidario
- Abad Soto Jorge
- Almansa Fernandez Fernando
- Almansa Ramirez Jorge
- Andres Peña Paula
- Aranguren Vila Luis
- Arnaez Ruiz Laura
- Barcelo Blanco Steger Jose Luis
- Basildo Alvarez Juan Carlos
- Benavides Martinez Maria Del Mar
- Borrego Esparrago Maria Soledad
- Capuchino Casanova Elisa
- Davila Moreno Carmen
- Del Campo Alvarez Diego
- Diego Periñan Rosa Maria
- Duro Ramos Maria Angeles
- Escudero Rey Maria Del Pilar
- Garcia Betancor Marta
- Garcia Cabrerizo Rosario
- Garcia Del Potro Sandra
- Garcia Garcia Jose Enrique
- Gomez Carrascal Cristina
- Gomez Carroza Enrique
- Gomez Rodriguez Reyes
- Gonzalez Collado Silvia
- Hervas Martinez Jose
- Ingelmo De La Mata Joaquin
- Limon Vazquez Juan Antonio
- Llaguno Garcia Amaya
- Lopez Tello Ruiz Luis
- Marinas Aguado Gema
- Medina Higueras Maria
- Parrado Sanchez Rosana
- Perez Cayuela Elena
- Perez Del Pulgar Loritz Patricia
- Perez Nieto Carmen
- Perez Torres Belen
- Poncela Moreno Susana
- Ramirez Puente Sonia
- Redondo Fernandez Estrella
- Romero Camino Maria Dolores
- Toranzo Mediero Laura Isabel
- Vazquez Gonzalez Vivian Carolina
- Ventas Curiel Sergio
- Vidal Seara Anita
- Zapatero Hita Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2173 , F 79, S 8, H GC 22062, I/A 95 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-35
Empresa: ECOLOGISTIC OPERATIONS SL
Apoderado Solidario
- Abad Soto Jorge
- Almansa Fernandez Fernando
- Almansa Ramirez Jorge
- Andres Peña Paula
- Arnaez Ruiz Laura
- Barcelo Blanco Steger Jose Luis
- Basildo Alvarez Juan Carlos
- Benavides Martinez Maria Del Mar
- Borrego Esparrago Maria Soledad
- Capuchino Casanova Elisa
- Davila Moreno Carmen
- Del Campo Alvarez Diego
- Diego Periñan Rosa Maria
- Duro Ramos Maria Angeles
- Escudero Rey Maria Del Pilar
- Flores Arriaga Jorge Juan
- Garcia Betancor Marta Andrea
- Garcia Cabrerizo Rosario
- Garcia Del Potro Sandra
- Garcia Garcia Jose Enrique
- Gomez Carrascal Cristina
- Gomez Carroza Enrique
- Gomez Rodriguez Reyes
- Gonzalez Collado Silvia
- Hervas Martinez Jose
- Ingelmo De La Mata Joaquin
- Limon Vazquez Juan Antonio
- Llaguno Garcia Amaya
- Marinas Aguado Gema
- Medina Higueras Maria
- Parrado Sanchez Rosana
- Perez Cayuela Elena
- Perez Del Pulgar Loritz Patricia
- Perez Nieto Carmen
- Poncela Moreno Susana
- Ramirez Puente Sonia
- Redondo Fernandez Estrella
- Romero Camino Maria Dolores
- Toranzo Mediero Laura Isabel
- Vasquez Gonzalez Vivian Carolina
- Ventas Curiel Sergio
- Vidal Seara Anita
- Zapatero Hita Barbara
- Zarco Ayuso Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1379 , F 159, S 8, H LE 13429, I/A 33 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-24
Empresa: LAVANDERIAS MECANICAS CRISOL SL
Apoderado Solidario
- Almansa Fernandez Fernando
- Almansa Ramirez Jorge
- Aranguren Vila Luis
- Arnaez Ruiz Laura
- Barcelo Blanco Steger Jose Luis
- Basildo Alvarez Juan Carlos
- Benavides Martinez Maria Del Mar
- Borrego Esparrago Maria Soledad
- Capuchino Casanova Elisa
- Davila Moreno Carmen
- Del Campo Alvarez Diego
- Diego Periñan Rosa Maria
- Duro Ramos Maria Angeles
- Escudero Rey Maria Del Pilar
- Garcia Cabrerizo Rosario
- Garcia Garcia Jose Enrique
- Gomez Carrascal Cristina
- Gomez Carroza Enrique
- Gomez Rodriguez Reyes
- Gonzalez Collado Silvia
- Hervas Martinez Jose
- Ingelmo De La Mata Joaquin
- Limon Vazquez Juan Antonio
- Llaguno Garcia Amaya
- Lopez Tello Ruiz Luis
- Marinas Aguado Gema
- Medina Higueras Maria
- Parrado Sanchez Rosana
- Perez Del Pulgar Loritz Patricia
- Perez Nieto Carmen
- Perez Torres Belen
- Poncela Moreno Susana
- Ramirez Puente Sonia
- Redondo Fernandez Estrella
- Romero Camino Maria Dolores
- Toranzo Mediero Laura Isabel
- Vazquez Gonzalez Vivian Carolina
- Vidal Seara Anita
- Zapatero Hita Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2328 , F 188, S 8, H GC 7143, I/A 56 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-238-35
Empresa: ILUNION ASESORES SA
Apoderado Solidario
- Abad Soto Jorge
- Almansa Fernandez Fernando
- Almansa Ramirez Jorge
- Andres Peña Paula
- Arnaez Ruiz Laura
- Barcelo Blanco Steger Jose Luis
- Basildo Alvarez Juan Carlos
- Benavides Martinez Maria Del Mar
- Borrego Esparrago Maria Soledad
- Capuchino Casanova Elisa
- Davila Moreno Carmen
- Del Campo Alvarez Diego
- Diego Periñan Rosa Maria
- Duro Ramos Maria Angeles
- Escudero Rey Maria Del Pilar
- Garcia Betancor Marta Andrea
- Garcia Betancor Marta Andrea
- Garcia Cabrerizo Maria Rosario
- Garcia Del Potro Sandra
- Gomez Carrascal Cristina
- Gomez Carroza Enrique
- Gomez Rodriguez Reyes
- Gonzalez Collado Silvia
- Hervas Martinez Jose
- Ingelmo De La Mata Joaquin
- Limon Vazquez Juan Antonio
- Llaguno Garcia Amaya
- Marinas Aguado Gema
- Parrado Sanchez Rosana
- Perez Cayuela Elena
- Perez Del Pulgar Loritz Patricia
- Perez Nieto Carmen
- Picabea Garcia Paloma
- Poncela Moreno Susana
- Ramirez Puente Sonia
- Redondo Fernandez Estrella
- Romero Camino Maria Dolores
- Toranzo Mediero Laura Isabel
- Vasquez Gonzalez Vivian Carolina
- Ventas Curiel Sergio
- Vidal Seara Anita
- Zapatero Hita Barbara
- Zarco Ayuso Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23409 , F 194, S 8, H M 35100, I/A 86 (06/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-28
Empresa: ILUNION RECICLADOS SA
Apoderado Solidario
- Abad Soto Jorge
- Almansa Fernandez Fernando
- Almansa Ramirez Jorge
- Andres Peña Paula
- Arnaez Ruiz Laura
- Barcelo Blanco Steger Jose Luis
- Basildo Alvarez Juan Carlos
- Benavides Martinez Maria Del Mar
- Borrego Esparrago Maria Soledad
- Capuchino Casanova Elisa
- Davila Moreno Carmen
- Del Campo Alvarez Diego
- Diego Periñan Rosa Maria
- Duro Ramos Maria Angeles
- Escudero Rey Maria Del Pilar
- Flores Arriaga Jorge Juan
- Garcia Betancor Marta Andrea
- Garcia Cabrerizo Rosario
- Garcia Del Potro Sandra
- Garcia Garcia Jose Enrique
- Gomez Carrascal Cristina
- Gomez Carroza Enrique
- Gomez Rodriguez Reyes
- Gonzalez Collado Silvia
- Hervas Martinez Jose
- Limon Vazquez Juan Antonio
- Llaguno Garcia Amaya
- Marinas Aguado Gema
- Medina Higueras Maria
- Parrado Sanchez Rosana
- Perez Cayuela Elena
- Perez Del Pulgar Loritz Patricia
- Perez Nieto Carmen
- Poncela Moreno Susana
- Ramirez Puente Sonia
- Redondo Fernandez Estrella
- Romero Camino Maria Dolores
- Toranzo Mediero Laura Isabel
- Vasquez Gonzalez Vivian Carolina
- Ventas Curiel Sergio
- Vidal Seara Anita
- Zapatero Hita Barbara
- Zarco Ayuso Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1363 , F 225, S 8, H LE 20074, I/A 58 (24/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-24
Empresa: ILUNION BUGADERIES DE CATALUNYA SA
Apoderado Solidario
- Almansa Fernandez Fernando
- Almansa Ramirez Jorge
- Aranguren Vila Luis
- Arnaez Ruiz Laura
- Barcelo Blanco Steger Jose Luis
- Basildo Alvarez Juan Carlos
- Benavides Martinez Maria Del Mar
- Borrego Esparrago Maria Soledad
- Capuchino Casanova Elisa
- Davila Moreno Carmen
- Del Campo Alvarez Diego
- Diego Periñan Rosa Maria
- Duro Ramos Maria Angeles
- Escudero Rey Maria Del Pilar
- Garcia Cabrerizo Rosario
- Garcia Garcia Jose Enrique
- Gomez Carrascal Cristina
- Gomez Carroza Enrique
- Gomez Rodriguez Reyes
- Gonzalez Collado Silvia
- Hervas Martinez Jose
- Ingelmo De La Mata Joaquin
- Limon Vazquez Juan Antonio
- Llaguno Garcia Amaya
- Lopez Tello Ruiz Luis
- Marinas Aguado Gema
- Medina Higueras Maria
- Parrado Sanchez Rosana
- Perez Del Pulgar Loritz Patricia
- Perez Nieto Carmen
- Perez Torres Belen
- Poncela Moreno Susana
- Ramirez Puente Sonia
- Redondo Fernandez Estrella
- Romero Camino Maria Dolores
- Toranzo Mediero Laura Isabel
- Vasquez Gonzalez Vivian Carolina
- Vidal Seara Anita
- Zapatero Hita Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48463 , F 104, S 8, H B 15576, I/A 167 (23/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-08
Empresa: ILUNION CONTACT CENTER SA
Apoderado
- Abad Soto Jorge
- Almansa Fernandez Fernando
- Almansa Ramirez Jorge
- Andres Peña Paula
- Arnaez Ruiz Laura
- Barcelo Blanco Steger Jose Luis
- Basildo Alvarez Juan Carlos
- Benavides Martinez Maria Del Mar
- Borrego Esparrago Maria Soledad
- Capuchino Casanova Elisa
- Davila Moreno Carmen
- Del Campo Alvarez Diego
- Diego Periñan Rosa Maria
- Duro Ramos Maria Angeles
- Escudero Rey Maria Del Pilar
- Garcia Betancor Marta Andrea
- Garcia Cabrerizo Maria Rosario
- Garcia Del Potro Sandra
- Gomez Carrascal Cristina
- Gomez Carroza Enrique
- Gomez Rodriguez Reyes
- Gonzalez Collado Silvia
- Guimarey Touceda Josefina
- Hervas Martinez Jose
- Ingelmo De La Mata Joaquin
- Limon Vazquez Juan Antonio
- Llaguno Garcia Amaya
- Marinas Aguado Gema
- Parrado Sanchez Rosana
- Perez Cayuela Elena
- Perez Del Pulgar Loritz Patricia
- Perez Nieto Carmen
- Poncela Moreno Susana
- Ramirez Puente Sonia
- Redondo Fernandez Estrella
- Romero Camino Maria Dolores
- Toranzo Mediero Laura Isabel
- Vasquez Gonzalez Vivian Carolina
- Ventas Curiel Sergio
- Vidal Seara Anita
- Zapatero Hita Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34477 , F 91, S 8, H M 294990, I/A 144 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-28
Empresa: ILUNION CEE CONTACT CENTER SA
Apoderado
- Abad Soto Jorge
- Almansa Fernandez Fernando
- Almansa Ramirez Jorge
- Andres Peña Paula
- Arnaez Ruiz Laura
- Barcelo Blanco Steger Jose Luis
- Basildo Alvarez Juan Carlos
- Benavides Martinez Maria Del Mar
- Borrego Esparrago Maria Soledad
- Capuchino Casanova Elisa
- Davila Moreno Carmen
- Del Campo Alvarez Diego
- Diego Periñan Rosa Maria
- Duro Ramos Maria Angeles
- Escudero Rey Maria Del Pilar
- Garcia Betancor Marta Andrea
- Garcia Cabrerizo Maria Rosario
- Garcia Del Potro Sandra
- Gomez Carrascal Cristina
- Gomez Carroza Enrique
- Gomez Rodriguez Reyes
- Gonzalez Collado Silvia
- Guimarey Touceda Josefina
- Hervas Martinez Jose
- Ingelmo De La Mata Joaquin
- Limon Vazquez Juan Antonio
- Llaguno Garcia Amaya
- Marinas Aguado Gema
- Parrado Sanchez Rosana
- Perez Cayuela Elena
- Perez Del Pulgar Loritz Patricia
- Perez Nieto Carmen
- Poncela Moreno Susana
- Ramirez Puente Sonia
- Redondo Fernandez Estrella
- Romero Camino Maria Dolores
- Toranzo Mediero Laura Isabel
- Vasquez Gonzalez Vivian Carolina
- Ventas Curiel Sergio
- Vidal Seara Anita
- Zapatero Hita Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36310 , F 52, S 8, H M 160183, I/A 143 (16/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-223-28
VER MAS ACTOS
Información de PEREZ NIETO CARMEN
Mostramos los datos de PEREZ NIETO CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ NIETO CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos