CORRAL SOUSA MARIA ROCIO
Informe ejecutivo de CORRAL SOUSA MARIA ROCIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CORRAL SOUSA MARIA ROCIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ILUNION CEE CONTACT CENTER SA | Apoderado Solidario | 06/08/2024 | |
SERVICIOS SOCIALES DE TELECOMUNICACIONES SL | Apoderado Solidario | 06/08/2024 | |
ILUNION EMERGENCIAS SA | Apoderado Solidario | 03/07/2024 | |
ILUNION CONTACT CENTER SA | Apoderado | 01/02/2024 | |
ILUNION CEE CONTACT CENTER SA | Apoderado Solidario | 07/01/2024 | |
ILUNION EMERGENCIAS SA | Apoderado Solidario | 22/12/2023 | |
SERVICIOS SOCIALES DE TELECOMUNICACIONES SL | Apoderado | 10/11/2015 |
VINCULACIONES DE CORRAL SOUSA MARIA ROCIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORRAL SOUSA MARIA ROCIO
Apoderado Solidario
- Abajo Arroyo Julia
- Alvarez Blazquez Ester
- Aviles Silgado Eva
- Bautista Valle Alba
- Cabrejas Perez Maria-jesus
- Calderon Gonzalez Maria Angeles
- Castaño Puerto Maria Dolores
- Contreras Anguita Ana Maria
- Corral Sousa Maria Rocio
- De Miguelsanz Gil Gema
- Diaz Garrido Nuria
- Espinosa Beltran Sofia
- Fernandez Chico Ivan
- Fernandez Fernandez Estrella
- Gomez Jimenez Jose Luis
- Gordo Mateos Sergio
- Hontiveros Diaz Patricia
- Iniesta Rubia Raquel
- Jimenez Gil Raquel
- Llamas Cobos Victor Gregorio
- Molinuevo Cano Maria Begoña
- Nuñez Diaz Cristina
- Ortiz Moreno Alicia
- Palacios Ojeda Victoria
- Piston Rodriguez Carmen
- Plaza Diaz David
- Ramos Robles Carmen
- Ramperez Cubillo Gema
- Recio Casatorres Virginia Luz
- Redondo Portero Guillermo
- Romero Ramirez Antonia
- Salazar Sosa Pedro
- Verdugo Matias Maria Esther
- Villa Otermin Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 352054, I/A 57 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-28
Empresa: ILUNION CEE CONTACT CENTER SA
Apoderado Solidario
- Abajo Arroyo Julia
- Alvarez Blazquez Ester
- Bautista Valle Alba
- Cabrejas Perez Maria-jesus
- Calderon Gonzalez Maria Angeles
- Contreras Anguita Ana Maria
- Corral Sousa Maria Rocio
- De Miguelsanz Gil Gema
- Fernandez Chico Ivan
- Fernandez Fernandez Estrella
- Gomez Jimenez Jose Luis
- Gordo Mateos Sergio
- Hontiveros Diaz Patricia
- Jimenez Gil Raquel
- Llamas Cobos Victor Gregorio
- Molinuevo Cano Maria Begoña
- Nuñez Diaz Cristina
- Ortiz Moreno Alicia
- Palacios Ojeda Victoria
- Piston Rodriguez Carmen
- Plaza Diaz David
- Ramos Robles Carmen
- Ramperez Cubillo Gema
- Recio Casatorres Virginia Luz
- Redondo Portero Guillermo
- Salazar Sosa Pedro
- Verdugo Matias Maria Esther
- Villa Otermin Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 160183, I/A 149 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-28
Empresa: ILUNION EMERGENCIAS SA
Apoderado Solidario
- Alvarez Blazquez Ester
- Bautista Valle Alba
- Cabrejas Perez Maria-jesus
- Contreras Anguita Ana Maria
- Corral Sousa Maria Rocio
- Diaz Garrido Nuria
- Fernandez Chico Ivan
- Fernandez Fernandez Estrella
- Gomez Jimenez Jose Luis
- Gordo Mateos Sergio
- Hontiveros Diaz Patricia
- Jimenez Gil Raquel
- Llamas Cobos Victor Gregorio
- Molinuevo Cano Maria Begoña
- Nuñez Diaz Cristina
- Onieva Alcala Pedro
- Ortiz Moreno Alicia
- Palacios Ojeda Victoria
- Perez Cayuela Elena
- Piston Rodriguez Carmen
- Plaza Diaz David
- Ramos Robles Carmen
- Ramperez Cubillo Gema
- Recio Casatorres Virginia Luz
- Redondo Portero Guillermo
- Rodriguez Gomez Antonia
- Salazar Sosa Pedro
- Verdugo Matias Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 340464, I/A 81 (03/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-132-28
Empresa: ILUNION CONTACT CENTER SA
Apoderado
- Corral Sousa Maria Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34477 , F 94, S 8, H M 294990, I/A 148 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-28
Empresa: ILUNION CEE CONTACT CENTER SA
Apoderado Solidario
- Corral Sousa Maria Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36310 , F 55, S 8, H M 160183, I/A 146 (07/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-28
Empresa: ILUNION EMERGENCIAS SA
Apoderado Solidario
- Corral Sousa Maria Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34743 , F 149, S 8, H M 340464, I/A 80 (22/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-28
Apoderado
- Corral Sousa Maria Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31018 , F 109, S 8, H M 352054, I/A 20 (10/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-219-28
Información de CORRAL SOUSA MARIA ROCIO
Mostramos los datos de CORRAL SOUSA MARIA ROCIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORRAL SOUSA MARIA ROCIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos