COLMAN MENA ERNESTO RAMON
Informe ejecutivo de COLMAN MENA ERNESTO RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 15
Empresas activas: 12
Cargos inactivos: 320
Empresas inactivas: 255
CARGOS DE COLMAN MENA ERNESTO RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
C F GENERAL DE INVERSIONES FINANCIERAS SICAV | Apoderado | 28/05/2015 | |
FALKLAND DENT SL | Administrador Unico | 11/08/2014 | |
IRIS DENTAL SL | Administrador Solidario | 22/01/2014 | |
CALATI DENTAL SL | Administrador Solidario | 22/01/2014 | |
DAMUR ODONTOLOGICA SL | Administrador Solidario | 22/01/2014 | |
BITRA ODONTOLOGICA SL | Administrador Solidario | 22/01/2014 | |
MAELA DENT SL | Administrador Solidario | 22/01/2014 | |
C F GENERAL DE INVERSIONES FINANCIERAS SICAV | Presidente | 29/07/2013 | |
C F GENERAL DE INVERSIONES FINANCIERAS SICAV | Consejero | 29/07/2013 | |
ETNO INVESTMENT SL | Socio Unico | 14/03/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE COLMAN MENA ERNESTO RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COLMAN MENA ERNESTO RAMON
Empresa: NOSTRA DENTAL SL
Liquidador
- Colman Mena Ernesto Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17088 , F 132, S 8, H M 292565, I/A 3 (16/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-28
Empresa: NOSTRA DENTAL SL
Administrador Unico
- Colman Mena Ernesto Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17088 , F 132, S 8, H M 292565, I/A 3 (16/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-28
Empresa: NASSER DENTAL SL
Liquidador
- Colman Mena Ernesto Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26113 , F 40, S 8, H M 470686, I/A 8 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-28
Empresa: NASSER DENTAL SL
Administrador Unico
- Colman Mena Ernesto Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26113 , F 40, S 8, H M 470686, I/A 8 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-28
Empresa: CLINICA DENTAL MALLORCA SL
Administrador Unico
- Colman Mena Ernesto Ramon
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1685 , F 223, S 8, H PM 33279, I/A 4 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-07
Empresa: GURU DENTAL SL
Liquidador
- Colman Mena Ernesto Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33437 , F 169, S 8, H M 601941, I/A 3 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-28
Empresa: GURU DENTAL SL
Administrador Unico
- Colman Mena Ernesto Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33437 , F 169, S 8, H M 601941, I/A 3 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-28
Empresa: ALGOL DENTAL SL
Liquidador
- Colman Mena Ernesto Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27358 , F 156, S 8, H M 493024, I/A 7 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-28
Empresa: ALGOL DENTAL SL
Administrador Unico
- Colman Mena Ernesto Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27358 , F 156, S 8, H M 493024, I/A 7 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-28
Empresa: TEUDIS DENTAL SL
Liquidador
- Colman Mena Ernesto Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28337 , F 100, S 8, H M 510339, I/A 6 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-28
VER MAS ACTOS
Información de COLMAN MENA ERNESTO RAMON
Mostramos los datos de COLMAN MENA ERNESTO RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COLMAN MENA ERNESTO RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos