NASSER DENTAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Valle de Alcudia, 1
Código Postal 28232
Municipio Las Rozas de Madrid
Provincia Madrid
Razón Social NASSER DENTAL SL
CIF B85549210
Capital Social 83402.28 Euros
Actividad Actividades odontológicas
Fecha de Constitución 20/10/2008
VINCULACIONES DE NASSER DENTAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NASSER DENTAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cantos Leal David | Apoderado Mancomunado | 05/09/2011 | 15/03/2021 |
Colman Mena Ernesto Ramon | Liquidador | 15/03/2021 | 15/03/2021 |
Colman Mena Ernesto Ramon | Administrador Unico | 15/03/2021 | |
Colman Villalba Cristian | Apoderado Mancomunado | 05/09/2011 | 15/03/2021 |
Garcia Garcia Aurora | Apoderado Mancomunado | 05/09/2011 | 15/03/2021 |
Gonzalez Burgada Jordi | Apoderado Mancomunado | 05/09/2011 | 15/03/2021 |
Jimenez Garcia Carolina | Apoderado Mancomunado | 05/09/2011 | 15/03/2021 |
Lajos Martinez Luis | Apoderado Mancomunado | 05/09/2011 | 15/03/2021 |
Martinez Espinosa Ivan | Apoderado Mancomunado | 05/09/2011 | 15/03/2021 |
Salamanca Garcia Oscar Miguel | Apoderado Mancomunado | 28/05/2009 | 15/03/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NASSER DENTAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26113 , F 40, S 8, H M 470686, I/A 8 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26113 , F 40, S 8, H M 470686, I/A 8 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26113 , F 40, S 8, H M 470686, I/A 8 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26113 , F 40, S 8, H M 470686, I/A 8 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26113 , F 40, S 8, H M 470686, I/A 7 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-146-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26113 , F 39, S 8, H M 470686, I/A 6 (05/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-177-28
Capital Anterior: | 3.012,00 | Euros |
Aumento de capital: | 80.390,28 | Euros |
Capital Actual: | 83.402,28 | Euros |
Porcentaje: | 2.669,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26113 , F 39, S 8, H M 470686, I/A 5 (06/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-115-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26113 , F 39, S 8, H M 470686, I/A 4 (27/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-111-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-40-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-36-28