SALAMANCA GARCIA OSCAR MIGUEL
Informe ejecutivo de SALAMANCA GARCIA OSCAR MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 21
Empresas activas: 15
Cargos inactivos: 457
Empresas inactivas: 193
CARGOS DE SALAMANCA GARCIA OSCAR MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TELSUN ADVANCE SL | Socio Unico | 14/03/2019 | |
TELSUN ADVANCE SL | Administrador Unico | 14/03/2019 | |
MADYA DENTAL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/07/2013 | |
APAREJO DENT SL | Apoderado | 06/08/2012 | |
MARFU DENTAL SL | Apoderado Mancomunado | 06/08/2012 | |
PUCEL DENTAL SL | Apoderado | 06/08/2012 | |
KOUZ DENT SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/08/2012 | |
MANFORTA DENTAL SL | Apoderado Solidario | 16/02/2012 | |
YORGOS DENTAL SL | Apoderado | 22/12/2011 | |
LAMONE DENT SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/09/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SALAMANCA GARCIA OSCAR MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALAMANCA GARCIA OSCAR MIGUEL
Empresa: FIORA DENT SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Salamanca Garcia Oscar Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38443 , F 219, S 8, H M 501793, I/A 20 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-28
Empresa: MATE ODONTOLOGICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Salamanca Garcia Oscar Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29658 , F 3, S 8, H M 533671, I/A 4 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-28
Empresa: XARIS DENT SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Salamanca Garcia Oscar Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29626 , F 138, S 8, H M 533203, I/A 5 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-28
Empresa: PERNOTAK SL
Apoderado Mancomunado
- Salamanca Garcia Oscar Miguel
- Solis Bustos Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39565 , F 12, S 8, H M 702356, I/A 5 (16/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-57-28
Empresa: GERNIKAKO ARKOLA SL
Apoderado Mancomunado
- Salamanca Garcia Oscar Miguel
- Solis Bustos Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39249 , F 181, S 8, H M 697196, I/A 5 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-28
Empresa: TELSUN ADVANCE SL
Administrador Unico
- Salamanca Garcia Oscar Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4251, L 4251, F 131, S 8, H PO 64064, I/A 2 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-36
Empresa: TELSUN ADVANCE SL
Nuevo Socio Único
- Salamanca Garcia Oscar Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4251, L 4251, F 131, S 8, H PO 64064, I/A 2 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-36
Empresa: LITO DENTAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Salamanca Garcia Oscar Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30083 , F 29, S 8, H M 541506, I/A 11 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-54-28
Empresa: CANINO DENTAL SL
Apoderado Mancomunado
- Pauli Gerardus Johannes
- Salamanca Garcia Oscar Miguel
- Solis Bustos Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22769 , F 4, S 8, H M 407467, I/A 7 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-45-28
Empresa: LIMPOPO DENT SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Salamanca Garcia Oscar Miguel
Apoderado Mancomunado
- Cantos Leal David
- Colman Villalba Cristian
- Colman Villalba Cristian
- Garcia Garcia Aurora
- Garcia Garcia Aurora
- Gonzalez Burgada Jordi
- Jimenez Garcia Carolina
- Jimenez Garcia Carolina
- Lajos Martinez Luis
- Martinez Espinosa Ivan
- Salamanca Garcia Oscar Miguel
- Salamanca Garcia Oscar Miguel
- Solis Bustos Fernando
- Solis Bustos Fernando
- Solis Bustos Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27877 , F 148, S 8, H M 502449, I/A 11 (08/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-32-28
VER MAS ACTOS
Información de SALAMANCA GARCIA OSCAR MIGUEL
Mostramos los datos de SALAMANCA GARCIA OSCAR MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALAMANCA GARCIA OSCAR MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos