ALGOL DENTAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Valle de Alcudia, 1
Código Postal 28232
Municipio Las Rozas de Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALGOL DENTAL SL
CIF B85847333
Capital Social 132106.32 Euros
Actividad Actividades odontológicas
Fecha de Constitución 18/12/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario OPEN DENT SL
VINCULACIONES DE ALGOL DENTAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALGOL DENTAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cantos Leal David | Apoderado Mancomunado | 07/09/2011 | 22/01/2021 |
Colman Mena Ernesto Ramon | Liquidador | 22/01/2021 | 22/01/2021 |
Colman Mena Ernesto Ramon | Administrador Unico | 19/01/2010 | 22/01/2021 |
Colman Villalba Cristian | Apoderado Mancomunado | 07/09/2011 | 22/01/2021 |
Colman Villalba Cristian | Apoderado Mancomunado | 05/01/2011 | 22/01/2021 |
Garcia Garcia Aurora | Apoderado Mancomunado | 07/09/2011 | 22/01/2021 |
Garcia Garcia Aurora | Apoderado Mancomunado | 05/01/2011 | 22/01/2021 |
Gonzalez Burgada Jordi | Apoderado Mancomunado | 07/09/2011 | 22/01/2021 |
Jimenez Garcia Carolina | Apoderado Mancomunado | 07/09/2011 | 22/01/2021 |
Jimenez Garcia Carolina | Apoderado Mancomunado | 05/01/2011 | 22/01/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ALGOL DENTAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27358 , F 156, S 8, H M 493024, I/A 7 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27358 , F 156, S 8, H M 493024, I/A 7 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27358 , F 156, S 8, H M 493024, I/A 7 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27358 , F 156, S 8, H M 493024, I/A 7 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27358 , F 156, S 8, H M 493024, I/A 6 (07/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-178-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27358 , F 155, S 8, H M 493024, I/A 5 (27/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-111-28
Capital Anterior: | 3.012,00 | Euros |
Aumento de capital: | 129.094,32 | Euros |
Capital Actual: | 132.106,32 | Euros |
Porcentaje: | 4.286,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27358 , F 155, S 8, H M 493024, I/A 4 (07/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27358 , F 154, S 8, H M 493024, I/A 3 (05/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-11-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-3-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27358 , F 154, S 8, H M 493024, I/A 2 (19/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-28