TEUDIS DENTAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Valle de Alcudia, 1
Código Postal 28232
Municipio Las Rozas de Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TEUDIS DENTAL SL
CIF B86073020
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades odontológicas
Fecha de Constitución 11/11/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario OPEN DENT SL
VINCULACIONES DE TEUDIS DENTAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TEUDIS DENTAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cantos Leal David | Apoderado Mancomunado | 14/09/2011 | 22/01/2021 |
Colman Mena Ernesto | Administrador Unico | 15/12/2010 | 22/01/2021 |
Colman Mena Ernesto Ramon | Liquidador | 22/01/2021 | 22/01/2021 |
Colman Villalba Cristian | Apoderado Mancomunado | 14/09/2011 | 22/01/2021 |
Colman Villalba Cristian | Apoderado Mancomunado | 09/02/2011 | 22/01/2021 |
Garcia Garcia Aurora | Apoderado Mancomunado | 14/09/2011 | 22/01/2021 |
Garcia Garcia Aurora | Apoderado Mancomunado | 09/02/2011 | 22/01/2021 |
Gonzalez Burgada Jordi | Apoderado Mancomunado | 14/09/2011 | 22/01/2021 |
Jimenez Garcia Carolina | Apoderado Mancomunado | 14/09/2011 | 22/01/2021 |
Jimenez Garcia Carolina | Apoderado Mancomunado | 09/02/2011 | 22/01/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TEUDIS DENTAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28337 , F 100, S 8, H M 510339, I/A 6 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28337 , F 100, S 8, H M 510339, I/A 6 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28337 , F 100, S 8, H M 510339, I/A 6 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28337 , F 100, S 8, H M 510339, I/A 6 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28337 , F 99, S 8, H M 510339, I/A 5 (14/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-182-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28337 , F 99, S 8, H M 510339, I/A 4 (27/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-111-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28337 , F 98, S 8, H M 510339, I/A 3 (09/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-34-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28337 , F 98, S 8, H M 510339, I/A 2 (15/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28337 , F 96, S 8, H M 510339, I/A 1 (15/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28337 , F 96, S 8, H M 510339, I/A 1 (15/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-28