CHACON GUTIERREZ JOSE LORENZO
Informe ejecutivo de CHACON GUTIERREZ JOSE LORENZO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE CHACON GUTIERREZ JOSE LORENZO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS EMPRESARIALES SA | Consejero | 11/08/2010 | 17/08/2012 |
INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS EMPRESARIALES SA | Consejero Delegado | 11/08/2010 | 17/08/2012 |
MERCURY BUILDINGS SL | Consejero Delegado Solidario | 23/05/2011 | |
MERCURY BUILDINGS SL | Consejero | 23/05/2011 | |
SEGUROS MERCURIO SA | Consejero Delegado Solidario | 13/04/2010 | |
SEGUROS MERCURIO SA | Consejero | 13/04/2010 | |
VIAJES INTERNACIONAL EXPRESO SA | Secretario | 09/03/2010 | |
VIAJES INTERNACIONAL EXPRESO SA | Consejero | 09/03/2010 | |
NATURALEZA Y TURISMO SL | Secretario | 02/12/2009 | |
NATURALEZA Y TURISMO SL | Consejero | 02/12/2009 |
VINCULACIONES DE CHACON GUTIERREZ JOSE LORENZO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHACON GUTIERREZ JOSE LORENZO
Consejero Delegado
- Chacon Gutierrez Jose Lorenzo
Consejero
- Chacon Gutierrez Jose Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26015 , F 146, S 8, H M 95156, I/A 22 (17/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-28
Empresa: MERCURY BUILDINGS SL
Consejero Delegado Solidario
- AUTOBUSES URBANOS DEL SUR SA
- Chacon Gutierrez Jose Lorenzo
- Pascual Arias Gonzalo
Consejero
- AUTOBUSES URBANOS DEL SUR SA
- Chacon Gutierrez Jose Lorenzo
- Pascual Arias Gonzalo
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22168 , F 218, S 8, H M 395563, I/A 14 (23/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-105-28
Consejero Delegado
- Chacon Gutierrez Jose Lorenzo
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26015 , F 145, S 8, H M 95156, I/A 19 (11/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-161-28
Consejero
- Chacon Gutierrez Jose Lorenzo
- De Aldama Caso Rafael
- Gonzalez Ruiz Martinez Jose Alberto
- Lacasa Aso Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26015 , F 136, S 8, H M 95156, I/A 18 (11/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-161-28
Empresa: SEGUROS MERCURIO SA
Consejero Delegado Solidario
- Chacon Gutierrez Jose Lorenzo
- INVERSIONES GRUDISAN SL
- Pascual Arias Gonzalo
Consejero
- Chacon Gutierrez Jose Lorenzo
- INVERSIONES GRUDISAN SL
- Pascual Arias Gonzalo
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16691 , F 207, S 8, H M 28404, I/A 71 (13/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-76-28
Empresa: VIAJES INTERNACIONAL EXPRESO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Chacon Gutierrez Jose Lorenzo
- INVERSIONES GRUDISAN SL
- Pascual Arias Gonzalo
Presidente
Representante
Secretario
- Chacon Gutierrez Jose Lorenzo
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14714 , F 106, S 8, H M 31608, I/A 129 (09/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-54-28
Empresa: NATURALEZA Y TURISMO SL
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Chacon Gutierrez Jose Lorenzo
- INVERSIONES GRUDISAN SL
- Pascual Arias Gonzalo
Presidente
Secretario
- Chacon Gutierrez Jose Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21811 , F 186, S 8, H M 145613, I/A 13 (02/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-28
Información de CHACON GUTIERREZ JOSE LORENZO
Mostramos los datos de CHACON GUTIERREZ JOSE LORENZO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHACON GUTIERREZ JOSE LORENZO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos