LACASA ASO JOSE MARIA
Informe ejecutivo de LACASA ASO JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LACASA ASO JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CEOE INTERNACIONAL SL | Consejero | 23/04/2014 | 29/01/2015 |
CEOE INTERNACIONAL SL | Liquidador Solidario | 29/01/2015 | 29/01/2015 |
CEOE INTERNACIONAL SL | Apoderado Solidario | 07/10/2014 | 29/01/2015 |
INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS EMPRESARIALES SA | Consejero | 11/08/2010 | 16/01/2013 |
INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS EMPRESARIALES SA | Presidente | 11/08/2010 | 16/01/2013 |
INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS EMPRESARIALES SA | Administrador Unico | 03/08/2010 | 11/08/2010 |
VINCULACIONES DE LACASA ASO JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LACASA ASO JOSE MARIA
Empresa: CEOE INTERNACIONAL SL
Liquidador Solidario
- Gonzalez Perez Jose Vicente
- Lacasa Aso Jose Maria
- Morte Bonafonte Jesus
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32747 , F 113, S 8, H M 550699, I/A 8 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-28
Empresa: CEOE INTERNACIONAL SL
Apoderado Solidario
- Gonzalez Perez Jose Vicente
- Lacasa Aso Jose Maria
- Morte Bonafonte Jesus
- Terciado Valls Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32747 , F 113, S 8, H M 550699, I/A 8 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-28
Empresa: CEOE INTERNACIONAL SL
Consejero
- Gonzalez Perez Jose Vicente
- Lacasa Aso Jose Maria
- Morte Bonafonte Jesus
- Terciado Valls Jesus Maria
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32747 , F 113, S 8, H M 550699, I/A 8 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-28
Empresa: CEOE INTERNACIONAL SA
Consejero
- Gonzalez Perez Jose Vicente
- Lacasa Aso Jose Maria
- Morte Bonafonte Jesus
- Terciado Valls Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30597 , F 114, S 8, H M 550699, I/A 7 (21/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-229-28
Empresa: CEOE INTERNACIONAL SA
Apoderado Solidario
- Gonzalez Perez Jose Vicente
- Lacasa Aso Jose Maria
- Morte Bonafonte Jesus
- Terciado Valls Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30597 , F 109, S 8, H M 550699, I/A 5 (07/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-196-28
Empresa: CEOE INTERNACIONAL SA
Consejero
- Gonzalez Perez Jose Vicente
- Lacasa Aso Jose Maria
- Morte Bonafonte Jesus
- Terciado Valls Jesus Maria
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30597 , F 109, S 8, H M 550699, I/A 4 (23/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-82-28
Consejero
- De Aldama Caso Rafael
- Gonzalez Ruiz Martinez Jose Alberto
- Lacasa Aso Jose Maria
Presidente
- Lacasa Aso Jose Maria
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26015 , F 146, S 8, H M 95156, I/A 24 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-28
Consejero Delegado
Presidente
- Lacasa Aso Jose Maria
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26015 , F 145, S 8, H M 95156, I/A 19 (11/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-161-28
Consejero
- Chacon Gutierrez Jose Lorenzo
- De Aldama Caso Rafael
- Gonzalez Ruiz Martinez Jose Alberto
- Lacasa Aso Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26015 , F 136, S 8, H M 95156, I/A 18 (11/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-161-28
Administrador Unico
- Lacasa Aso Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26015 , F 136, S 8, H M 95156, I/A 18 (11/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-161-28
VER MAS ACTOS
Información de LACASA ASO JOSE MARIA
Mostramos los datos de LACASA ASO JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LACASA ASO JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos