DE ALDAMA CASO RAFAEL
Informe ejecutivo de DE ALDAMA CASO RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE ALDAMA CASO RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NALANDA GLOBAL SA | Secretario | 15/02/2021 | |
INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS EMPRESARIALES SA | Consejero | 11/08/2010 | 16/01/2013 |
INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS EMPRESARIALES SA | Secretario | 11/08/2010 | 16/01/2013 |
VINCULACIONES DE DE ALDAMA CASO RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE ALDAMA CASO RAFAEL
Empresa: NALANDA GLOBAL SA
Secretario
- De Aldama Caso Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28170 , F 46, S 8, H M 255781, I/A 49 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-28
Consejero
- De Aldama Caso Rafael
- Gonzalez Ruiz Martinez Jose Alberto
- Lacasa Aso Jose Maria
Presidente
Secretario
- De Aldama Caso Rafael
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26015 , F 146, S 8, H M 95156, I/A 24 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
- De Aldama Caso Rafael
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26015 , F 145, S 8, H M 95156, I/A 19 (11/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-161-28
Consejero
- Chacon Gutierrez Jose Lorenzo
- De Aldama Caso Rafael
- Gonzalez Ruiz Martinez Jose Alberto
- Lacasa Aso Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26015 , F 136, S 8, H M 95156, I/A 18 (11/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-161-28
Información de DE ALDAMA CASO RAFAEL
Mostramos los datos de DE ALDAMA CASO RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE ALDAMA CASO RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos