MERCURY BUILDINGS SL
Dirección social Calle Gran Via, 36
Código Postal 28013
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MERCURY BUILDINGS SL
CIF B84557123
Capital Social 3859310.0 Euros
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 01/01/2006
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Bartolome Ruiz Antonio
ORGANIGRAMA DE MERCURY BUILDINGS SL
VINCULACIONES DE MERCURY BUILDINGS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MERCURY BUILDINGS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bartolome Nicolas Jose Antonio | Apoderado | 15/04/2014 | |
Bartolome Ruiz Antonio | Administrador Unico | 03/09/2013 |
ACTOS BORME DE MERCURY BUILDINGS SL
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 24/6
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29706 , F 72, S 8, H M 395563, I/A 25 (11/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-28
- SE OMITIO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 14ª LA PUBLICACION DEL CESE DE DIAZ FERRAN GERARDO COMO REPRESENTANTE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22168 , F 218, S 8, H M 395563, I/A 14 (23/05/2011)
CVE: BORME-A-2016-200-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29706 , F 71, S 8, H M 395563, I/A 24 (15/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29706 , F 70, S 8, H M 395563, I/A 23 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29706 , F 70, S 8, H M 395563, I/A 22 (03/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-173-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29706 , F 70, S 8, H M 395563, I/A 22 (03/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-173-28
- EXPLOTACION, ARRENDAMIENTO Y CESION POR CUALQUIER TITULO DE BIENES INMUEBLES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29706 , F 70, S 8, H M 395563, I/A 21 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-28
- C/ GRAN VIA NUMERO 36 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22168 , F 225, S 8, H M 395563, I/A 20 (20/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-83-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22168 , F 225, S 8, H M 395563, I/A 20 (20/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-83-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22168 , F 225, S 8, H M 395563, I/A 20 (20/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-83-28