CASTELLANOS LOPEZ GONZALO
Informe ejecutivo de CASTELLANOS LOPEZ GONZALO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
VINCULACIONES DE CASTELLANOS LOPEZ GONZALO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTELLANOS LOPEZ GONZALO
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Castellanos Lopez Gonzalo
- Escamilla Guijarro Jose Carlos
- Tamames Iraola Adolfo
- Tamames Iraola Manuel
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17830 , F 87, S 8, H M 307571, I/A 8 (20/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-28
Empresa: GRUPO NEAT SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Castellanos Lopez Gonzalo
- Escamilla Guijarro Jose Carlos
- Tamames Iraola Adolfo
- Tamames Iraola Manuel
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31644 , F 172, S 8, H M 157734, I/A 22 (29/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-148-28
Empresa: METASINCRO SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Castellanos Lopez Gonzalo
- Escamilla Guijarro Jose Carlos
- Tamames Iraola Adolfo
- Tamames Iraola Manuel
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13871 , F 65, S 8, H M 226947, I/A 10 (18/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-247-28
Empresa: ESTACA SEDE SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31661 , F 1, S 8, H M 569700, I/A 1 (14/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-224-28
Empresa: NEAT ELECTRONICS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19064 , F 188, S 8, H M 333331, I/A 10 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-28
Empresa: NEAT ELECTRONICS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Bladh Bo
- Castellanos Lopez Gonzalo
- Escamilla Guijarro Jose Carlos
- Lundberg Ulrik
- Madsen Benny
- Nystrom Lars
- Tamames Iraola Adolfo
- Tamames Iraola Manuel
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19064 , F 188, S 8, H M 333331, I/A 10 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-28
Empresa: METASINCRO SL
Consejero
- Castellanos Lopez Gonzalo
- Escamilla Guijarro Jose Carlos
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13871 , F 64, S 8, H M 226947, I/A 8 (23/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-88-28
Consejero
- Castellanos Lopez Gonzalo
- Escamilla Guijarro Jose Carlos
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17830 , F 86, S 8, H M 307571, I/A 6 (23/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-86-28
Empresa: P C COMPATIBLE SL
Consejero
- Castellanos Lopez Gonzalo
- Escamilla Guijarro Jose Carlos
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17736 , F 35, S 8, H M 157734, I/A 13 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-28
Empresa: NEAT ELECTRONICS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19064 , F 185, S 8, H M 333331, I/A 4 (19/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-1-28
Información de CASTELLANOS LOPEZ GONZALO
Mostramos los datos de CASTELLANOS LOPEZ GONZALO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTELLANOS LOPEZ GONZALO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos