PC COMPATIBLE BUSINESS INTELLIGENCE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Hierro, 56
Código Postal 28850
Municipio Torrejón de Ardoz
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PC COMPATIBLE BUSINESS INTELLIGENCE SL
CIF B83329318
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Decons Pascal
VINCULACIONES DE PC COMPATIBLE BUSINESS INTELLIGENCE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PC COMPATIBLE BUSINESS INTELLIGENCE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Decons Pascal | Presidente | 20/07/2018 | 25/07/2019 |
Decons Pascal | Consejero | 20/07/2018 | 25/07/2019 |
Perez Kramer Arturo | Consejero | 20/07/2018 | 25/07/2019 |
Pilar Ruiz Sanchez | Apoderado | 23/11/2018 | 25/07/2019 |
Roussel Julien | Consejero | 20/07/2018 | 25/07/2019 |
Ruiz Sanchez Pilar | Secretario | 20/07/2018 | 25/07/2019 |
Ruiz Sanchez Pilar | Consejero | 20/07/2018 | 25/07/2019 |
Alvarez Debrot Veronica | Secretario No Consejero | 11/07/2012 | 20/07/2018 |
Castellanos Lopez Gonzalo | Consejero | 23/04/2012 | 20/07/2018 |
Escamilla Guijarro Jose Carlos | Consejero | 23/04/2012 | 20/07/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PC COMPATIBLE BUSINESS INTELLIGENCE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17830 , F 88, S 8, H M 307571, I/A 10 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17830 , F 88, S 8, H M 307571, I/A 10 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17830 , F 87, S 8, H M 307571, I/A 9 (23/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-231-28
- C/ HIERRO 56 (TORREJON DE ARDOZ)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17830 , F 87, S 8, H M 307571, I/A 8 (20/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: ARTICULO 2.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17830 , F 87, S 8, H M 307571, I/A 8 (20/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17830 , F 87, S 8, H M 307571, I/A 8 (20/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17830 , F 87, S 8, H M 307571, I/A 8 (20/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17830 , F 87, S 8, H M 307571, I/A 7 (11/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-139-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17830 , F 87, S 8, H M 307571, I/A 7 (11/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-139-28
- C/ HERMOSILLA 7 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17830 , F 86, S 8, H M 307571, I/A 6 (23/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-86-28