NEAT ELECTRONICS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Hermosilla, 7
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social NEAT ELECTRONICS SA
CIF A83697805
Actividad Fabricación de productos electrónicos de consumo
Fecha de Constitución 30/06/2003
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Tamames Yraola Adolfo
Propietario GRUPO NEAT SL
Auditor ARNAUDIT SLP
VINCULACIONES DE NEAT ELECTRONICS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NEAT ELECTRONICS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Debrot Veronica | Secretario No Consejero | 20/06/2012 | 20/11/2014 |
ARNAUDIT SLP | Auditor | 26/10/2012 | 20/11/2014 |
Castellanos Lopez Gonzalo | Consejero | 11/11/2013 | 20/11/2014 |
Escamilla Guijarro Jose Carlos | Consejero | 11/11/2013 | 20/11/2014 |
GRUPO NEAT SL | Socio Unico | 10/06/2014 | 20/11/2014 |
Lundberg Bo Ulrik | Consejero | 11/11/2013 | 20/11/2014 |
Madsen Leif Benny Kaj | Consejero | 11/11/2013 | 20/11/2014 |
Nystroem Lars Kurt Yngve | Consejero Delegado Solidario | 11/11/2013 | 20/11/2014 |
Nystroem Lars Kurt Yngve | Vicepresidente | 11/11/2013 | 20/11/2014 |
Nystroem Lars Kurt Yngve | Consejero | 11/11/2013 | 20/11/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NEAT ELECTRONICS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19064 , F 189, S 8, H M 333331, I/A 12 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19064 , F 189, S 8, H M 333331, I/A 12 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19064 , F 189, S 8, H M 333331, I/A 11 (10/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19064 , F 188, S 8, H M 333331, I/A 10 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19064 , F 188, S 8, H M 333331, I/A 10 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19064 , F 188, S 8, H M 333331, I/A 9 (26/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-215-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19064 , F 188, S 8, H M 333331, I/A 9 (26/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-215-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19064 , F 188, S 8, H M 333331, I/A 8 (20/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-124-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19064 , F 188, S 8, H M 333331, I/A 8 (20/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-124-28
- C/ HERMOSILLA 7 2 IZ (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19064 , F 187, S 8, H M 333331, I/A 7 (25/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-88-28