GRUPO NEAT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Hierro, 56
Código Postal 28850
Municipio Torrejón de Ardoz
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUPO NEAT SL
CIF B78664174
Capital Social 97951.42 Euros
Actividad Comercio al por menor de equipos de audio y vídeo en establecimientos especializados
Página Web www.gruponeat.com
Nombres Anteriores
- P C COMPATIBLE SL
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Decons Pascal
Propietario LEGRAND GROUP ESPAÑA SL
VINCULACIONES DE GRUPO NEAT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO NEAT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARNAUDIT SLP | Auditor | 26/11/2012 | 25/07/2019 |
Decons Pascal | Apoderado Solidario | 16/07/2018 | 25/07/2019 |
Decons Pascal | Presidente | 24/10/2017 | 25/07/2019 |
Decons Pascal | Consejero | 24/10/2017 | 25/07/2019 |
LEGRAND GROUP ESPAÑA SL | Socio Unico | 16/07/2018 | 25/07/2019 |
Perez Kramer Arturo | Consejero | 29/07/2014 | 25/07/2019 |
Perez Kramer Arturo | Apoderado | 29/07/2014 | 25/07/2019 |
Pilar Ruiz Sanchez | Secretario | 16/07/2018 | 25/07/2019 |
Pilar Ruiz Sanchez | Apoderado Solidario | 16/07/2018 | 25/07/2019 |
Pilar Ruiz Sanchez | Consejero | 16/07/2018 | 25/07/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GRUPO NEAT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38938 , F 1, S 8, H M 157734, I/A 32 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38938 , F 1, S 8, H M 157734, I/A 32 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31644 , F 199, S 8, H M 157734, I/A 31 (15/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-57-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31644 , F 199, S 8, H M 157734, I/A 30 (16/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-28
- C/ HIERRO 56 (TORREJON DE ARDOZ)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31644 , F 198, S 8, H M 157734, I/A 29 (16/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-28
Apoderado Solidario
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31644 , F 198, S 8, H M 157734, I/A 29 (16/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-28
Consejero Delegado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31644 , F 198, S 8, H M 157734, I/A 29 (16/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31644 , F 198, S 8, H M 157734, I/A 28 (23/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31644 , F 197, S 8, H M 157734, I/A 27 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31644 , F 197, S 8, H M 157734, I/A 27 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-28