CASAMAYOR POCH TERESA
Informe ejecutivo de CASAMAYOR POCH TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASAMAYOR POCH TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VESTAS EOLICA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/08/2024 | |
VESTAS EOLICA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/10/2023 |
VINCULACIONES DE CASAMAYOR POCH TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASAMAYOR POCH TERESA
Empresa: VESTAS EOLICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arias Losada Elena
- Casamayor Poch Teresa
- D'angelo Gianluca
- Des Cerro Rico Jose Luis
- Florio Raffaele
- Jimeno Gutierrez Jose Luis
- Ocampos Hernandez Raquel
- Plaza Moran Angel
- Recio Perez-cacho Eva
- Ritz Jesper Korshoj Byrialsen
- Rosas Jimenez Antonio Luis
- Sanchez Blanco Juan Antonio
- Sanchez Talavero Belen Amaia
- Sanchez Tembleque Diaz Pache Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 494460, I/A 68 (28/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-170-28
Empresa: VESTAS EOLICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arias Losada Elena
- Casamayor Poch Teresa
- D'angelo Gianluca
- Florio Raffaele
- Jimeno Gutierrez Jose Luis
- Plaza Moran Angel
- Recio Perez-cacho Eva
- Ritz Jesper Korshoj Byrialsen
- Rosas Jimenez Antonio Luis
- Sanchez Blanco Juan Antonio
- Sanchez Talavero Belen Amaia
- Sanchez Tembleque Diaz Pache Agustin
- Valentin Toscano Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45371 , F 60, S 8, H M 494460, I/A 66 (18/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-204-28
Empresa: VESTAS MANUFACTURING SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 637 , F 20, S 8, H CR 19563, I/A 25 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-13
Empresa: VESTAS EOLICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alfaro Artal Iñigo
- Araluce Y Martinez De Azagra Juan
- Casamayor Poch Teresa
- Echevarria Rementeria Iñigo
- Fraga Martinez Francisco Javier
- Garcia Granda Alejandro
- Gil Tejero Jose Manuel
- Jimeno Gutierrez Jose Luis
- Jimeno Gutierrez Jose Luis
- Kirk Jepsen Thomas
- Lopez Serrano Rafael
- Marcenaro Barbara
- Molinero Canal Carlos
- Molinero Canal Carlos
- Molinero Canal Carlos
- Morales Hernandez Sandra
- Petrie Pacheco Pablo
- Rodriguez Diez Javier
- Sanchez Casares Maria Teresa
- Tyack Matthew
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33437 , F 214, S 8, H M 494460, I/A 43 (18/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-244-28
Empresa: VESTAS MANUFACTURING SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Casamayor Poch Teresa
- Lopez Serrano Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 582 , F 224, S 8, H CR 19563, I/A 16 (22/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-122-13
Empresa: VESTAS EOLICA SA
Apoderado
- Casamayor Poch Teresa
- Lopez Serrano Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33437 , F 210, S 8, H M 494460, I/A 38 (28/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-104-28
Información de CASAMAYOR POCH TERESA
Mostramos los datos de CASAMAYOR POCH TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASAMAYOR POCH TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos