ECHEVARRIA REMENTERIA IÑIGO
Informe ejecutivo de ECHEVARRIA REMENTERIA IÑIGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE ECHEVARRIA REMENTERIA IÑIGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AVAILON IBERIA SL | Apoderado | 21/10/2021 | |
VESTAS MIDDLE EAST SL | Apoderado | 21/10/2021 |
VINCULACIONES DE ECHEVARRIA REMENTERIA IÑIGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ECHEVARRIA REMENTERIA IÑIGO
Empresa: EVERGLADES ENERGIAS RENOVABLES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alfaro Artal Iñigo
- Echevarria Rementeria Iñigo
- Garcia Granda Alejandro
- Jacques Dorvaux Stephane Henri
- Jimeno Gutierrez Jose Luis
- Marcenaro Barbara
- Medina Sanchez Eduardo
- Molinero Canal Carlos
- Norgaard Brandt Henrik
- Pasquier Pierre Charles Henri
- Petrie Pacheco Pablo
- Plaza Moran Angel
- Rodriguez Diez Javier
- Sanchez Talavero Belen Amaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37170 , F 191, S 8, H M 663374, I/A 5 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-28
Empresa: VALDONAIRE ENERGIAS RENOVABLES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alfaro Artal Iñigo
- Echevarria Rementeria Iñigo
- Garcia Granda Alejandro
- Jacques Dorvaux Stephane Henri
- Jimeno Gutierrez Jose Luis
- Marcenaro Barbara
- Medina Sanchez Eduardo
- Molinero Canal Carlos
- Norgaard Brandt Henrik
- Pasquier Pierre Charles Henri
- Petrie Pacheco Pablo
- Plaza Moran Angel
- Rodriguez Diez Javier
- Sanchez Talavero Belen Amaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37179 , F 19, S 8, H M 663510, I/A 5 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-243-28
Empresa: VESTAS EOLICA SA
Apoderado
- Alfaro Artal Iñigo
- D'angelo Gianluca
- Echevarria Rementeria Iñigo
- Florio Raffaele
- Jimeno Gutierrez Jose Luis
- Karan Rainer
- Norgaard Brandt Henrik
- Petrie Pacheco Pablo
- Plaza Moran Angel
- Ritz Jesper Korshoj Byrialsen
- Sanchez Blanco Juan Antonio
- Sanchez Talavero Belen Amaia
- Sanchez Tembleque Diaz Pache Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45371 , F 60, S 8, H M 494460, I/A 66 (18/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-204-28
Empresa: VESTAS MIDDLE EAST SL
Apoderado
- D'angelo Gianluca
- D'angelo Gianluca
- Donis Mirko
- Echevarria Rementeria Iñigo
- Gredes Morten
- Jimeno Gutierrez Jose Luis
- Karan Rainer
- Norgaard Brandt Henrik
- Pacelli Veronica
- Ritz Jesper Korshoj Byrialsen
- Sanchez Blanco Juan Antonio
- Sanchez Talavero Belen Amaia
- Sanchez Tembleque Diaz Pache Agustin
- Schiavone Maurizio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36666 , F 116, S 8, H M 530047, I/A 26 (21/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-28
Empresa: VESTAS MIDDLE EAST SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36666 , F 116, S 8, H M 530047, I/A 26 (21/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-28
Empresa: EOLICA DE POZALMURO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Echevarria Rementeria Iñigo
- Florio Raffaele
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27252 , F 224, S 8, H M 490968, I/A 16 (21/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-28
Empresa: VESTAS EOLICA SA
Apoderado
- Alfaro Artal Iñigo
- D'angelo Gianluca
- Echevarria Rementeria Iñigo
- Florio Raffaele
- Jimeno Gutierrez Jose Luis
- Karan Rainer
- Norgaard Brandt Henrik
- Petrie Pacheco Pablo
- Plaza Moran Angel
- Ritz Jesper Korshoj Byrialsen
- Sanchez Blanco Juan Antonio
- Sanchez Talavero Belen Amaia
- Sanchez Tembleque Diaz Pache Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38987 , F 161, S 8, H M 494460, I/A 61 (21/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-28
Empresa: VESTAS EOLICA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alfaro Artal Iñigo
- D'angelo Gianluca
- Echevarria Rementeria Iñigo
- Echevarria Rementeria Iñigo
- Florio Raffaele
- Jacques Dorvaux Stephane Henri
- Marcenaro Barbara
- Norgaard Brandt Henrik
- Petrie Pacheco Pablo
- Plaza Moran Angel
- Rodriguez Diez Javier
- Rodriguez Diez Javier
- Sanchez Talavero Belen Amaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38987 , F 161, S 8, H M 494460, I/A 61 (21/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-28
Empresa: AVAILON IBERIA SL
Apoderado
- Alfaro Artal Iñigo
- D'angelo Gianluca
- Echevarria Rementeria Iñigo
- Florio Raffaele
- Jimeno Gutierrez Jose Luis
- Karan Rainer
- Norgaard Brandt Henrik
- Petrie Pacheco Pablo
- Plaza Moran Angel
- Ritz Jesper Korshoj Byrialsen
- Sanchez Blanco Juan Antonio
- Sanchez Talavero Belen Amaia
- Sanchez Tembleque Diaz Pache Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36474 , F 222, S 8, H M 455547, I/A 31 (21/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-28
Empresa: AVAILON IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alfaro Artal Iñigo
- D'angelo Gianluca
- Echevarria Rementeria Iñigo
- Echevarria Rementeria Iñigo
- Jacques Dorvaux Stephane Henri
- Kartes Tillmann
- Marcenaro Barbara
- Norgaard Brandt Henrik
- Petrie Pacheco Pablo
- Plaza Moran Angel
- Rodriguez Diez Javier
- Rodriguez Diez Javier
- Sanchez-gil Cepeda Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36474 , F 222, S 8, H M 455547, I/A 31 (21/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-28
VER MAS ACTOS
Información de ECHEVARRIA REMENTERIA IÑIGO
Mostramos los datos de ECHEVARRIA REMENTERIA IÑIGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ECHEVARRIA REMENTERIA IÑIGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos