GRAZIANO MARCO
Informe ejecutivo de GRAZIANO MARCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 21
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE GRAZIANO MARCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VESTAS CANTABRIA PROTOTYPE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/06/2017 | 14/12/2021 |
VESTAS MIDDLE EAST SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/10/2021 | |
PARQUE EOLICO MUNIESA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/05/2017 | 12/04/2021 |
VESTAS MIDDLE EAST SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/01/2018 | 23/10/2020 |
PARQUE EOLICO FARLAN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/05/2017 | 12/12/2019 |
VESTAS MIDDLE EAST SL | Administrador Mancomunado | 08/07/2016 | 19/11/2018 |
VESTAS EOLICA SA | Apoderado | 04/01/2018 | 23/10/2018 |
AVAILON IBERIA SL | Apoderado | 04/01/2018 | 03/05/2018 |
AVAILON IBERIA SL | Administrador Mancomunado | 02/12/2016 | 03/05/2018 |
VESTAS EOLICA SA | Administrador Mancomunado | 23/11/2017 | 20/04/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GRAZIANO MARCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRAZIANO MARCO
Empresa: VESTAS CANTABRIA PROTOTYPE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1210 , F 67, S 8, H S 21218, I/A 20 (14/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-39
Empresa: VESTAS MIDDLE EAST SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36666 , F 116, S 8, H M 530047, I/A 26 (21/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-28
Empresa: PARQUE EOLICO MUNIESA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40251 , F 177, S 8, H M 669703, I/A 24 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-72-28
Empresa: VESTAS MIDDLE EAST SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36666 , F 103, S 8, H M 530047, I/A 19 (23/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-211-28
Empresa: PARQUE EOLICO FARLAN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38865 , F 110, S 8, H M 670495, I/A 20 (12/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-28
Empresa: VESTAS MIDDLE EAST SL
Administrador Mancomunado
- Graziano Marco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36666 , F 100, S 8, H M 530047, I/A 16 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-226-28
Empresa: VESTAS EOLICA SA
Apoderado
- Alfaro Artal Iñigo
- Echevarria Rementeria Iñigo
- Garcia Granda Alejandro
- Graziano Marco
- Jacques Dorvaux Stephane Henri
- Jimeno Gutierrez Jose Luis
- Marcenaro Barbara
- Molinero Canal Carlos
- Norgaard Brandt Henrik
- Pasquier Pierre Charles Henri
- Petrie Pacheco Pablo
- Plaza Moran Angel
- Rodriguez Diez Javier
- Sanchez Talavero Belen Amaia
- Wolff Nicolas Antoine Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33437 , F 221, S 8, H M 494460, I/A 51 (23/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28
Empresa: AVAILON IBERIA SL
Apoderado
- Alfaro Artal Iñigo
- Echevarria Rementeria Iñigo
- Garcia Granda Alejandro
- Graziano Marco
- Jacques Dorvaux Stephane Henri
- Jimeno Gutierrez Jose Luis
- Marcenaro Barbara
- Molinero Canal Carlos
- Norgaard Brandt Henrik
- Pasquier Pierre Charles Henri
- Petrie Pacheco Pablo
- Plaza Moran Angel
- Rodriguez Diez Javier
- Wolff Nicolas Antoine Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36474 , F 206, S 8, H M 455547, I/A 23 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-28
Empresa: AVAILON IBERIA SL
Administrador Mancomunado
- Graziano Marco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36474 , F 206, S 8, H M 455547, I/A 22 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-28
Empresa: VESTAS EOLICA SA
Administrador Mancomunado
- Graziano Marco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33437 , F 220, S 8, H M 494460, I/A 50 (20/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-82-28
VER MAS ACTOS
Información de GRAZIANO MARCO
Mostramos los datos de GRAZIANO MARCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRAZIANO MARCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos