GRANO ANTONIO
Informe ejecutivo de GRANO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GRANO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VESTAS MIDDLE EAST SL | Apoderado | 23/10/2020 | 21/10/2021 |
VESTAS MIDDLE EAST SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/01/2018 | 23/10/2020 |
VESTAS MIDDLE EAST SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/06/2017 | 03/01/2018 |
VINCULACIONES DE GRANO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRANO ANTONIO
Empresa: VESTAS MIDDLE EAST SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36666 , F 116, S 8, H M 530047, I/A 26 (21/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-28
Empresa: VESTAS MIDDLE EAST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36666 , F 103, S 8, H M 530047, I/A 19 (23/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-211-28
Empresa: VESTAS MIDDLE EAST SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36666 , F 103, S 8, H M 530047, I/A 19 (23/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-211-28
Empresa: VESTAS MIDDLE EAST SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34620 , F 222, S 8, H M 530047, I/A 15 (03/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-7-28
Empresa: VESTAS MIDDLE EAST SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34620 , F 222, S 8, H M 530047, I/A 15 (03/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-7-28
Empresa: VESTAS MIDDLE EAST SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34620 , F 219, S 8, H M 530047, I/A 12 (26/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-28
Información de GRANO ANTONIO
Mostramos los datos de GRANO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRANO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos