MEIRIÑO ALVIRA ROBERTO
Informe ejecutivo de MEIRIÑO ALVIRA ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MEIRIÑO ALVIRA ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VESTAS MANUFACTURING SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/10/2023 |
VINCULACIONES DE MEIRIÑO ALVIRA ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEIRIÑO ALVIRA ROBERTO
Empresa: VESTAS MANUFACTURING SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 19, S 8, H CR 19563, I/A 43 (26/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-13
Empresa: VESTAS MANUFACTURING SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 19, S 8, H CR 19563, I/A 43 (26/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-13
Empresa: VESTAS MANUFACTURING SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 15, S 8, H CR 19563, I/A 39 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-13
Empresa: VESTAS MANUFACTURING SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alfaro Artal Iñigo
- Brandt Henrik Norgaard
- Florio Raffaele
- Fraga Martinez Francisco Javier
- Garcia Granda Alejandro
- Lopez Serrano Rafael
- Marcenaro Barbara
- Medina Sanchez Eduardo
- Meiriño Alvira Roberto
- Molinero Canal Carlos
- Petrie Pacheco Pablo
- Roca Mourin Diego
- Sanchez Talavero Belen Amaia
- Soto Lopez Jose Miguel
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 15, S 8, H CR 19563, I/A 39 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-13
Empresa: VESTAS MANUFACTURING SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 8, S 8, H CR 19563, I/A 31 (22/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-126-13
Empresa: VESTAS MANUFACTURING SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 8, S 8, H CR 19563, I/A 31 (22/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-126-13
Empresa: VESTAS MANUFACTURING SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 6, S 8, H CR 19563, I/A 30 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-121-13
Empresa: VESTAS MANUFACTURING SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 6, S 8, H CR 19563, I/A 30 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-121-13
Empresa: VESTAS MANUFACTURING SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 5, S 8, H CR 19563, I/A 29 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-116-13
Empresa: VESTAS MANUFACTURING SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 5, S 8, H CR 19563, I/A 29 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-116-13
VER MAS ACTOS
Información de MEIRIÑO ALVIRA ROBERTO
Mostramos los datos de MEIRIÑO ALVIRA ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEIRIÑO ALVIRA ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos