CASALS CIL NURIA
Informe ejecutivo de CASALS CIL NURIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CASALS CIL NURIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLATING DECOR SERVICES & MANAGEMENT SL | Secretario | 18/05/2022 | |
PLATING DECOR SERVICES & MANAGEMENT SL | Consejero | 18/05/2022 | |
PLATING DECOR SA | Secretario | 04/12/2019 | |
PLATING DECOR SA | Consejero | 04/12/2019 | |
PLATING DECOR SA | Secretario | 17/04/2015 | |
PLATING DECOR SA | Consejero | 17/04/2015 | |
PLATING DECOR SA | Secretario | 30/03/2010 | |
PLATING DECOR SA | Consejero | 30/03/2010 |
VINCULACIONES DE CASALS CIL NURIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASALS CIL NURIA
Consejero
- Alsina Casals Natalia
- Alsina Valenti Jorge
- Aso Fuster Victor
- Casals Cil Nuria
Presidente
Secretario
- Casals Cil Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48307 , F 118, S 8, H B 579551, I/A 1 (18/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-98-08
Empresa: PLATING DECOR SA
Consejero
- Casals Cil Nuria
- Del Olmo Fontecha Esther
Secretario
- Casals Cil Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31740 , F 214, S 8, H B 13869, I/A 34 (04/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-08
Empresa: PLATING DECOR SA
Consejero
- Casals Cil Nuria
- Del Olmo Fontecha Esther
Secretario
- Casals Cil Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31740 , F 213, S 8, H B 13869, I/A 30 (17/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-77-08
Empresa: PLATING DECOR SA
Consejero
- Casals Cil Nuria
- Del Olmo Fontecha Esther
Secretario
- Casals Cil Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31740 , F 212, S 8, H B 13869, I/A 24 (30/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-68-08
Información de CASALS CIL NURIA
Mostramos los datos de CASALS CIL NURIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASALS CIL NURIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos