ASO FUSTER VICTOR
Informe ejecutivo de ASO FUSTER VICTOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ASO FUSTER VICTOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLATING DECOR SERVICES & MANAGEMENT SL | Vicepresidente | 23/08/2023 | |
PLATING DECOR SA | Vicepresidente | 22/08/2023 | |
PLATING DECOR RECUBRIMIENTOS SL | Vicepresidente | 22/08/2023 | |
PLATING DECOR SERVICES & MANAGEMENT SL | Apoderado Solidario | 31/05/2022 | |
PLATING DECOR SERVICES & MANAGEMENT SL | Consejero | 18/05/2022 | |
PLATING DECOR RECUBRIMIENTOS SL | Consejero | 15/02/2021 | |
PLATING DECOR SA | Consejero | 12/02/2021 | |
PLATING DECOR RECUBRIMIENTOS SL | Apoderado Solidario | 25/11/2020 | |
PLATING DECOR SA | Apoderado Solidario | 12/11/2020 |
VINCULACIONES DE ASO FUSTER VICTOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ASO FUSTER VICTOR
Empresa: PLATING DECOR SA
Presidente
Vicepresidente
- Aso Fuster Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47134 , F 64, S 8, H B 13869, I/A 43 (22/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-08
Empresa: PLATING DECOR RECUBRIMIENTOS SL
Presidente
Vicepresidente
- Aso Fuster Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36979 , F 176, S 8, H B 248658, I/A 22 (22/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-08
Presidente
Vicepresidente
- Aso Fuster Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48307 , F 121, S 8, H B 579551, I/A 3 (23/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-08
Apoderado Solidario
- Aso Fuster Victor
- Prieto Sanchez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48307 , F 120, S 8, H B 579551, I/A 2 (31/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-108-08
Consejero
- Alsina Casals Natalia
- Alsina Valenti Jorge
- Aso Fuster Victor
- Casals Cil Nuria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48307 , F 118, S 8, H B 579551, I/A 1 (18/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-98-08
Empresa: PLATING DECOR RECUBRIMIENTOS SL
Consejero
- Aso Fuster Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34499 , F 92, S 8, H B 248658, I/A 19 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-08
Empresa: PLATING DECOR SA
Consejero
- Aso Fuster Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47134 , F 63, S 8, H B 13869, I/A 39 (12/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-08
Empresa: PLATING DECOR RECUBRIMIENTOS SL
Apoderado Solidario
- Aso Fuster Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34499 , F 91, S 8, H B 248658, I/A 18 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-08
Empresa: PLATING DECOR SA
Apoderado Solidario
- Aso Fuster Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47134 , F 62, S 8, H B 13869, I/A 37 (12/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-08
Información de ASO FUSTER VICTOR
Mostramos los datos de ASO FUSTER VICTOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ASO FUSTER VICTOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos