ALSINA CASALS NATALIA
Informe ejecutivo de ALSINA CASALS NATALIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALSINA CASALS NATALIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLATING DECOR SA | Consejero | 04/06/2024 | |
PLATING DECOR SERVICES & MANAGEMENT SL | Consejero | 18/05/2022 | |
PLATING DECOR SA | Consejero | 24/05/2019 | |
PLATING DECOR SA | Consejero | 21/05/2014 | |
PLATING DECOR RECUBRIMIENTOS SL | Consejero | 21/05/2014 | |
PLATING DECOR RECUBRIMIENTOS SL | Consejero | 23/04/2009 | |
PLATING DECOR SA | Consejero | 23/04/2009 |
VINCULACIONES DE ALSINA CASALS NATALIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALSINA CASALS NATALIA
Empresa: PLATING DECOR SA
Consejero
- Alsina Casals Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 13869, I/A 44 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-08
Consejero
- Alsina Casals Natalia
- Alsina Valenti Jorge
- Aso Fuster Victor
- Casals Cil Nuria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48307 , F 118, S 8, H B 579551, I/A 1 (18/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-98-08
Empresa: PLATING DECOR SA
Consejero
- Alsina Casals Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31740 , F 214, S 8, H B 13869, I/A 33 (24/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-08
Empresa: PLATING DECOR RECUBRIMIENTOS SL
Consejero
- Alsina Casals Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34499 , F 89, S 8, H B 248658, I/A 12 (21/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-99-08
Empresa: PLATING DECOR SA
Consejero
- Alsina Casals Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31740 , F 213, S 8, H B 13869, I/A 29 (21/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-99-08
Empresa: PLATING DECOR SA
Consejero
- Alsina Casals Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31740 , F 210, S 8, H B 13869, I/A 22 (23/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-84-08
Empresa: PLATING DECOR RECUBRIMIENTOS SL
Consejero
- Alsina Casals Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34499 , F 87, S 8, H B 248658, I/A 8 (23/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-84-08
Información de ALSINA CASALS NATALIA
Mostramos los datos de ALSINA CASALS NATALIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALSINA CASALS NATALIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos