DEL OLMO FONTECHA ESTHER
Informe ejecutivo de DEL OLMO FONTECHA ESTHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DEL OLMO FONTECHA ESTHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLATING DECOR SA | Consejero | 30/03/2010 | 06/08/2021 |
PLATING DECOR SA | Consejero | 17/04/2015 | 06/08/2021 |
PLATING DECOR SA | Consejero | 04/12/2019 | 06/08/2021 |
PLATING DECOR RECUBRIMIENTOS SL | Consejero | 30/03/2010 | 06/08/2021 |
VINCULACIONES DE DEL OLMO FONTECHA ESTHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL OLMO FONTECHA ESTHER
Empresa: PLATING DECOR RECUBRIMIENTOS SL
Consejero
- Del Olmo Fontecha Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34499 , F 92, S 8, H B 248658, I/A 20 (06/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-08
Empresa: PLATING DECOR SA
Consejero
- Del Olmo Fontecha Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47134 , F 63, S 8, H B 13869, I/A 40 (06/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-156-08
Empresa: PLATING DECOR SA
Consejero
- Casals Cil Nuria
- Del Olmo Fontecha Esther
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31740 , F 214, S 8, H B 13869, I/A 34 (04/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-08
Empresa: PLATING DECOR SA
Consejero
- Casals Cil Nuria
- Del Olmo Fontecha Esther
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31740 , F 213, S 8, H B 13869, I/A 30 (17/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-77-08
Empresa: PLATING DECOR RECUBRIMIENTOS SL
Consejero
- Del Olmo Fontecha Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34499 , F 89, S 8, H B 248658, I/A 10 (30/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-68-08
Empresa: PLATING DECOR SA
Consejero
- Casals Cil Nuria
- Del Olmo Fontecha Esther
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31740 , F 212, S 8, H B 13869, I/A 24 (30/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-68-08
Información de DEL OLMO FONTECHA ESTHER
Mostramos los datos de DEL OLMO FONTECHA ESTHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL OLMO FONTECHA ESTHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos