CAROL MIQUEL JAVIER ANTONIO
Informe ejecutivo de CAROL MIQUEL JAVIER ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CAROL MIQUEL JAVIER ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANTHOPHILA BCN 2017 SL | Administrador Unico | 27/04/2022 | |
ANTHOPHILA BCN 2017 SL | Apoderado Solidario | 08/11/2019 | |
ABERFURA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL | Apoderado Solidario | 01/02/2019 | |
ABERFURA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL | Administrador Mancomunado | 21/01/2019 | |
BASAROL APARTMENTS SL | Administrador Unico | 18/09/2012 |
VINCULACIONES DE CAROL MIQUEL JAVIER ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAROL MIQUEL JAVIER ANTONIO
Empresa: ANTHOPHILA BCN 2017 SL
Administrador Unico
- Carol Miquel Javier Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45821 , F 32, S 8, H B 500113, I/A 3 (27/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-08
Empresa: ANTHOPHILA BCN 2017 SL
Administrador Mancomunado
- Carol Miquel Javier Antonio
- De Olano De Robert Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45821 , F 32, S 8, H B 500113, I/A 3 (27/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-08
Empresa: ANTHOPHILA BCN 2017 SL
Apoderado Solidario
- Carol Miquel Javier Antonio
- De Olano De Robert Santiago
- De Olano Gavin Juan Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45821 , F 31, S 8, H B 500113, I/A 2 (08/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-221-08
Empresa: ABERFURA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Apoderado Solidario
- Aguado Duran Pablo
- Carol Miquel Javier Antonio
- De Olano Gavin Juan Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46718 , F 181, S 8, H B 528707, I/A 2 (01/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-08
Empresa: ABERFURA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Administrador Mancomunado
- Carol Miquel Javier Antonio
- De Olano Gavin Juan Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46718 , F 180, S 8, H B 528707, I/A 1 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-08
Empresa: ANTHOPHILA BCN 2017 SL
Administrador Mancomunado
- Carol Miquel Javier Antonio
- De Olano De Robert Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45821 , F 30, S 8, H B 500113, I/A 1 (14/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-57-08
Empresa: NITEFEST SL
Liquidador
- Carol Miquel Javier Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42524 , F 132, S 8, H B 408648, I/A 3 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-08
Empresa: NITEFEST SL
Apoderado
- Busto Blasco Pol
- Carol Miquel Javier Antonio
- Carol Miquel Jose Manuel
- Piguillem Jorge Juan
Consejero
- Busto Blasco Pol
- Carol Miquel Javier Antonio
- Carol Miquel Jose Manuel
- Piguillem Jorge Juan
Liquidador
- Carol Miquel Javier Antonio
Presidente
Secretario
- Carol Miquel Javier Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42524 , F 132, S 8, H B 408648, I/A 3 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-08
Empresa: BASAROL APARTMENTS SL
Administrador Unico
- Carol Miquel Javier Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42893 , F 40, S 8, H B 417711, I/A 4 (18/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-187-08
Empresa: NITEFEST SL
Apoderado
- Busto Blasco Pol
- Carol Miquel Javier Antonio
- Carol Miquel Jose Manuel
- Piguillem Jorge Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42524 , F 131, S 8, H B 408648, I/A 2 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-08
VER MAS ACTOS
Información de CAROL MIQUEL JAVIER ANTONIO
Mostramos los datos de CAROL MIQUEL JAVIER ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAROL MIQUEL JAVIER ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos