DE OLANO DE ROBERT SANTIAGO
Informe ejecutivo de DE OLANO DE ROBERT SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE OLANO DE ROBERT SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OLANROB SL | Administrador Unico | 20/07/2023 | |
KEPTON BLOCKCHAIN SL | Administrador Solidario | 23/12/2021 | |
DECIMONONICO SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 06/04/2021 | |
DECIMONONICO SL | Vicepresidente | 06/04/2021 | |
DECIMONONICO SL | Consejero | 06/04/2021 | |
ANTHOPHILA BCN 2017 SL | Apoderado Solidario | 08/11/2019 | |
FUMANYA SA | Consejero | 10/07/2019 | |
ROGACASPE SL | Administrador Solidario | 07/10/2015 | |
ROGACASPE SL | Apoderado Solidario | 07/10/2015 | |
DECIMONONICO SL | Apoderado | 11/10/2011 |
VINCULACIONES DE DE OLANO DE ROBERT SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE OLANO DE ROBERT SANTIAGO
Empresa: OLANROB SL
Administrador Unico
- De Olano De Robert Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48880 , F 218, S 8, H B 599603, I/A 1 (20/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-144-08
Empresa: ANTHOPHILA BCN 2017 SL
Administrador Mancomunado
- Carol Miquel Javier Antonio
- De Olano De Robert Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45821 , F 32, S 8, H B 500113, I/A 3 (27/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-08
Empresa: KEPTON BLOCKCHAIN SL
Administrador Solidario
- Bassas Freixas Javier
- De Olano De Robert Santiago
- Perarnau Costa Llorenc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48105 , F 20, S 8, H B 572474, I/A 1 (23/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-249-08
Empresa: DECIMONONICO SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- De Olano De Robert Natalia
- De Olano De Robert Santiago
Consejero
- De Olano De Robert Natalia
- De Olano De Robert Santiago
- De Olano De Robert Victoria
- De Robert Ferrer Cajigal Carmen
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- De Olano De Robert Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29927 , F 55, S 8, H B 165769, I/A 17 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-08
Empresa: DECIMONONICO SL
Administrador Unico
- De Olano De Robert Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29927 , F 55, S 8, H B 165769, I/A 17 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-08
Empresa: ANTHOPHILA BCN 2017 SL
Apoderado Solidario
- Carol Miquel Javier Antonio
- De Olano De Robert Santiago
- De Olano Gavin Juan Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45821 , F 31, S 8, H B 500113, I/A 2 (08/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-221-08
Empresa: FUMANYA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- De Olano De Robert Santiago
- De Olano Gavin Alejo
- De Olano Lafita Eduardo
- Dorado De Olano Luis
- Lapetra Olano Alberto
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23515 , F 82, S 8, H B 56562, I/A 25 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-136-08
Empresa: FUMANYA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Abaitua De Olano Enrique
- Basagoiti De Olano Jaime
- De Olano De Robert Santiago
- De Olano Gavin Alejo
- De Olano Lafita Eduardo
- Dorado De Olano Luis
Presidente
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23515 , F 82, S 8, H B 56562, I/A 25 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-136-08
Empresa: DECIMONONICO SL
Administrador Unico
- De Olano De Robert Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29927 , F 55, S 8, H B 165769, I/A 15 (11/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-08
Empresa: ANTHOPHILA BCN 2017 SL
Administrador Mancomunado
- Carol Miquel Javier Antonio
- De Olano De Robert Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45821 , F 30, S 8, H B 500113, I/A 1 (14/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-57-08
VER MAS ACTOS
Información de DE OLANO DE ROBERT SANTIAGO
Mostramos los datos de DE OLANO DE ROBERT SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE OLANO DE ROBERT SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos