NITEFEST SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Manuel Girona, 88
Código Postal 08034
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social NITEFEST SL
CIF B65546590
Capital Social 7000.0 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 06/04/2011
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE NITEFEST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NITEFEST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Busto Blasco Pol | Presidente | 28/04/2011 | 22/01/2016 |
Busto Blasco Pol | Consejero | 28/04/2011 | 22/01/2016 |
Busto Blasco Pol | Apoderado | 11/05/2011 | 22/01/2016 |
Carol Miquel Javier Antonio | Secretario | 28/04/2011 | 22/01/2016 |
Carol Miquel Javier Antonio | Consejero | 28/04/2011 | 22/01/2016 |
Carol Miquel Javier Antonio | Apoderado | 11/05/2011 | 22/01/2016 |
Carol Miquel Javier Antonio | Liquidador | 22/01/2016 | 22/01/2016 |
Carol Miquel Jose Manuel | Consejero | 28/04/2011 | 22/01/2016 |
Carol Miquel Jose Manuel | Apoderado | 11/05/2011 | 22/01/2016 |
Piguillem Jorge Juan | Consejero | 28/04/2011 | 22/01/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NITEFEST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42524 , F 132, S 8, H B 408648, I/A 3 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42524 , F 132, S 8, H B 408648, I/A 3 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-08
Apoderado
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42524 , F 132, S 8, H B 408648, I/A 3 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42524 , F 131, S 8, H B 408648, I/A 2 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-08
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42524 , F 128, S 8, H B 408648, I/A 1 (28/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-08
Dirección:PS MANUEL GIRONA Num.88 P.7 PTA.1 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:06/04/11
Capital:7.000,00 Euros
Objeto social:LA CREACION,DESARROLLO,MANTENIMIENTO,DE WEBS Y PORTALES DE INTERNET,ASI COMO LA PROMOCION DE EMPRESAS A TRAVES DE INTERNET.PRESTACION DE SERVICIOS,COMERCIO,DISTRIBUCION DE BIENES,PRODUCTOS OFRECIDOS A TRAVES DE INTERNET,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42524 , F 128, S 8, H B 408648, I/A 1 (28/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-08