AGUADO DURAN PABLO
Informe ejecutivo de AGUADO DURAN PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE AGUADO DURAN PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABRAKADABRA REAL ESTATE SL | Administrador Unico | 06/10/2022 | |
ABRAKADABRA REAL ESTATE SL | Apoderado Solidario | 28/12/2020 |
VINCULACIONES DE AGUADO DURAN PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUADO DURAN PABLO
Empresa: ABRAKADABRA REAL ESTATE SL
Administrador Unico
- Aguado Duran Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47578 , F 190, S 8, H B 556141, I/A 3 (06/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-197-08
Empresa: ABRAKADABRA REAL ESTATE SL
Apoderado Solidario
- Aguado Duran Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47578 , F 190, S 8, H B 556141, I/A 2 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-08
Empresa: ABERFURA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Apoderado Solidario
- Aguado Duran Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46718 , F 184, S 8, H B 528707, I/A 5 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-08
Empresa: ABERFURA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Apoderado Solidario
- Aguado Duran Pablo
- Carol Miquel Javier Antonio
- De Olano Gavin Juan Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46718 , F 181, S 8, H B 528707, I/A 2 (01/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-08
Empresa: MESRUE VALLS 2000 SL
Administrador Unico
- Aguado Duran Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40172 , F 121, S 8, H B 362643, I/A 9 (15/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-244-08
Empresa: CDC 333 HOSTELERIA Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Aguado Duran Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41845 , F 199, S 8, H B 399044, I/A 4 (11/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-222-08
Empresa: DAGAR INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Aguado Duran Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35332 , F 161, S 8, H B 263946, I/A 17 (11/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-222-08
Empresa: ADES HILL SL
Administrador Unico
- Aguado Duran Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35508 , F 196, S 8, H B 270222, I/A 10 (11/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-222-08
Empresa: OCI I RECREACIO 2000 SL
Administrador Unico
- Aguado Duran Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32741 , F 24, S 8, H B 215538, I/A 9 (11/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-222-08
Empresa: MEDITERRANEAN FITNESS SL
Administrador Unico
- Aguado Duran Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33701 , F 127, S 8, H B 234730, I/A 10 (11/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-222-08
VER MAS ACTOS
Información de AGUADO DURAN PABLO
Mostramos los datos de AGUADO DURAN PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUADO DURAN PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos