CARLOS MIJANGOS GOROZARRI
Informe ejecutivo de CARLOS MIJANGOS GOROZARRI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CARLOS MIJANGOS GOROZARRI
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CARLOS MIJANGOS GOROZARRI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARLOS MIJANGOS GOROZARRI
Empresa: ATALAYA OSSA MORENA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Carlos Mijangos Gorozarri
- Cesar Gomez Blanco
- Francisco Ventura Garcia Rodriguez
- Gonzalez Gonzalez Angel
- Jaime Francisco Martin Lara
- Luis Enrique Garcia Urueña
- Maria Rosario Ares Gastesi
- Pablo Otero Escudero
- Ramon Fresneda Guerra
- Raquel Calderon Juan
- Roberto Lopez Diez
- Roberto Rodriguez Dominguez
- Teresa Manjon Manjon
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 801 , F 11, S 8, H BA 26943, I/A 29 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-121-06
Empresa: RIO NARCEA RECURSOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 752 , F 166, S 8, H BA 26967, I/A 26 (09/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-06
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Carlos Mijangos Gorozarri
- Victor Javier Martin Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3124 , F 178, S 8, H MU 29623, I/A 75 (27/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-149-30
Empresa: RIO NARCEA NICKEL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 626 , F 38, S 8, H BA 26943, I/A 8 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-06
Empresa: RIO NARCEA RECURSOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 648 , F 22, S 8, H BA 26967, I/A 9 (01/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-234-06
Apoderado Mancomunado Solidario
- Carlos Lazaro Baños
- Carlos Mijangos Gorozarri
- Carlos Mijangos Gorozarri
- Victor Javier Martin Gomez
- Victor Javier Martin Gomez
- Victor Javier Martin Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3124 , F 173, S 8, H MU 29623, I/A 63 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-30
Consejero
- Carlos Mijangos Gorozarri
Presidente
- Carlos Mijangos Gorozarri
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2935 , F 189, S 8, H MU 64253, I/A 42 (05/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-29-30
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2971 , F 56, S 8, H MU 29623, I/A 60 (13/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-200-30
Consejero
- Carlos Mijangos Gorozarri
Presidente
- Carlos Mijangos Gorozarri
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2935 , F 189, S 8, H MU 64253, I/A 39 (09/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-177-30
Consejero
- Carlos Mijangos Gorozarri
- Eva Jalon Gonzalez
- Juan Antonio Alcolado Pajaron
- Rafael Gomez Del Rio Sanz Hernanz
Miem.Com.Ej.
- Carlos Mijangos Gorozarri
- CEMENTOS LA CRUZ SL
- Rafael Gomez Del Rio Sanz Hernanz
Pres.Com.Ej.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2511 , F 142, S 8, H MU 64253, I/A 29 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-193-30
VER MAS ACTOS
Información de CARLOS MIJANGOS GOROZARRI
Mostramos los datos de CARLOS MIJANGOS GOROZARRI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARLOS MIJANGOS GOROZARRI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos