EVA JALON GONZALEZ
Informe ejecutivo de EVA JALON GONZALEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE EVA JALON GONZALEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOVIA DEL NOROESTE CONCESIONARIA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/01/2018 | 26/02/2021 |
SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO DE MURCIA SA | Consejero | 23/02/2011 | 01/10/2013 |
VINCULACIONES DE EVA JALON GONZALEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EVA JALON GONZALEZ
Apoderado Mancomunado Solidario
- Eva Jalon Gonzalez
- Felix Corral Fernandez
- Felix Corral Fernandez
- Jose Lorenzo Blazquez Benavente
- Jose Lorenzo Blazquez Benavente
- Maria De Los Angeles Lax Morales
- Maria De Los Angeles Lax Morales
- Pablo Mochon Lopez
- Pablo Mochon Lopez
- Pablo Mochon Lopez
- Rafael Gomez Del Rio Sanz Hernanz
- Rafael Gomez Del Rio Sanz Hernanz
- Rafael Gomez Del Rio Sanz Hernanz
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3467 , F 158, S 8, H MU 29623, I/A 89 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-44-30
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3124 , F 176, S 8, H MU 29623, I/A 72 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-30
Consejero
Pres.Com.Ej.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2511 , F 142, S 8, H MU 64253, I/A 29 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-193-30
Consejero
- Eva Jalon Gonzalez
- Juan Jose Roca Guillamon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2511 , F 137, S 8, H MU 64253, I/A 13 (23/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-44-30
Información de EVA JALON GONZALEZ
Mostramos los datos de EVA JALON GONZALEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EVA JALON GONZALEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos