MIGUEL ANGEL RUFO ACEMEL
Informe ejecutivo de MIGUEL ANGEL RUFO ACEMEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MIGUEL ANGEL RUFO ACEMEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOVIA DEL ERESMA CONCESIONARIA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON SA | Apoderado Mancomunado | 15/01/2021 | |
AUTOVIA DEL NOROESTE CONCESIONARIA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/07/2018 | |
AUTOVIA DEL NOROESTE CONCESIONARIA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/05/2016 | 12/01/2018 |
AUTOVIA DEL NOROESTE CONCESIONARIA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/10/2015 | 12/01/2018 |
AUTOVIA DEL ERESMA CONCESIONARIA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON SA | Apoderado Mancomunado | 04/05/2016 | 02/11/2016 |
AUTOVIA DEL ERESMA CONCESIONARIA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON SA | Apoderado Mancomunado | 14/12/2015 | 02/11/2016 |
VINCULACIONES DE MIGUEL ANGEL RUFO ACEMEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIGUEL ANGEL RUFO ACEMEL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Felix Corral Fernandez
- Felix Corral Fernandez
- Felix Corral Fernandez
- Gomez Del Rio Sanz Hernanz Rafael
- Gomez Del Rio Sanz Hernanz Rafael
- Gomez Del Rio Sanz Hernanz Rafael
- Gomez Del Rio Sanz Hernanz Rafael
- Gomez Del Rio Sanz Hernanz Rafael
- Gomez Del Rio Sanz Hernanz Rafael
- Gomez Del Rio Sanz Hernanz Rafael
- Gomez Del Rio Sanz Hernanz Rafael
- Gutierrez Perez Carlos
- Gutierrez Perez Carlos
- Gutierrez Perez Carlos
- Gutierrez Perez Carlos
- Gutierrez Perez Carlos
- Gutierrez Perez Carlos
- Gutierrez Perez Carlos
- Gutierrez Perez Carlos
- Jalon Gonzalez Eva
- Juan Manuel Vivar Moreno
- Miguel Angel Rufo Acemel
- Victor Javier Martin Gomez
- Victor Javier Martin Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 311 , F 199, S 8, H SG 5609, I/A 51 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-40
Apoderado Mancomunado Solidario
- Carlos Lazaro Baños
- Miguel Angel Rufo Acemel
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3124 , F 178, S 8, H MU 29623, I/A 75 (27/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-149-30
Apoderado Mancomunado Solidario
- Miguel Angel Rufo Acemel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3124 , F 176, S 8, H MU 29623, I/A 72 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-30
Apoderado Mancomunado
- Miguel Angel Rufo Acemel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 284 , F 220, S 8, H SG 5609, I/A 33 (02/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-214-40
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3124 , F 173, S 8, H MU 29623, I/A 63 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-30
Apoderado Mancomunado
- Felix Corral Fernandez
- Gomez Del Rio Sanz Hernanz Rafael
- Gutierrez Perez Carlos
- Juan Manuel Vivar Moreno
- Miguel Angel Rufo Acemel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 284 , F 217, S 8, H SG 5609, I/A 29 (04/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-89-40
Apoderado Mancomunado
- Gomez Del Rio Sanz Hernanz Rafael
- Gutierrez Perez Carlos
- Juan Manuel Vivar Moreno
- Miguel Angel Rufo Acemel
- Victor Javier Martin Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 284 , F 215, S 8, H SG 5609, I/A 27 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-40
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2971 , F 56, S 8, H MU 29623, I/A 60 (13/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-200-30
Información de MIGUEL ANGEL RUFO ACEMEL
Mostramos los datos de MIGUEL ANGEL RUFO ACEMEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIGUEL ANGEL RUFO ACEMEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos