MARIA ROSARIO ARES GASTESI
Informe ejecutivo de MARIA ROSARIO ARES GASTESI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARIA ROSARIO ARES GASTESI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATALAYA OSSA MORENA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/12/2016 | 21/06/2023 |
RIO NARCEA RECURSOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/12/2016 | 09/03/2021 |
VINCULACIONES DE MARIA ROSARIO ARES GASTESI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA ROSARIO ARES GASTESI
Empresa: ATALAYA OSSA MORENA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Carlos Mijangos Gorozarri
- Cesar Gomez Blanco
- Francisco Ventura Garcia Rodriguez
- Gonzalez Gonzalez Angel
- Jaime Francisco Martin Lara
- Luis Enrique Garcia Urueña
- Maria Rosario Ares Gastesi
- Pablo Otero Escudero
- Ramon Fresneda Guerra
- Raquel Calderon Juan
- Roberto Lopez Diez
- Roberto Rodriguez Dominguez
- Teresa Manjon Manjon
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 801 , F 11, S 8, H BA 26943, I/A 29 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-121-06
Empresa: RIO NARCEA RECURSOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 752 , F 166, S 8, H BA 26967, I/A 26 (09/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-06
Empresa: RIO NARCEA NICKEL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 626 , F 38, S 8, H BA 26943, I/A 8 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-06
Empresa: RIO NARCEA RECURSOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 648 , F 22, S 8, H BA 26967, I/A 9 (01/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-234-06
Información de MARIA ROSARIO ARES GASTESI
Mostramos los datos de MARIA ROSARIO ARES GASTESI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA ROSARIO ARES GASTESI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos