CARLOS MERCADER PONT
Informe ejecutivo de CARLOS MERCADER PONT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CARLOS MERCADER PONT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LLORET BIER SL | Consejero | 22/03/2011 | 22/03/2019 |
EVENTS GIRONA SL | Administrador Solidario | 11/07/2009 | 20/01/2010 |
AYTAMER SL | Administrador Solidario | 20/01/2010 |
VINCULACIONES DE CARLOS MERCADER PONT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARLOS MERCADER PONT
Empresa: LLORET BIER SL
Consejero Delegado
Consejero
- Carlos Mercader Pont
- Jose Maria Morell Vivancos
- Sergi Morell Borras
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1465 , F 99, S 8, H GI 24421, I/A 6 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-17
Empresa: LLORET BIER SL
Consejero Delegado
Consejero
- Carlos Mercader Pont
- Jose Maria Morell Vivancos
- Sergi Morell Borras
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1465 , F 98, S 8, H GI 24421, I/A 4 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-64-17
Empresa: AYTAMER SL
Administrador Solidario
- Carlos Mercader Pont
- Manel Fonseca Taberner
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2269 , F 105, S 8, H GI 37925, I/A 3 (20/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-17
Empresa: EVENTS GIRONA SL
Administrador Solidario
- Carlos Mercader Pont
- Manel Fonseca Taberner
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2740 , F 113, S 8, H GI 48434, I/A 2 (20/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-17
Empresa: EVENTS GIRONA SL
Administrador Solidario
- Carlos Mercader Pont
- Manel Fonseca Taberner
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2740 , F 112, S 8, H GI 48434, I/A 1 (11/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-136-17
Información de CARLOS MERCADER PONT
Mostramos los datos de CARLOS MERCADER PONT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARLOS MERCADER PONT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos