MANEL FONSECA TABERNER
Informe ejecutivo de MANEL FONSECA TABERNER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE MANEL FONSECA TABERNER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANEL FONSECA TABERNER
Empresa: EVENTS GIRONA SL
Liquidador
- Manel Fonseca Taberner
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2740 , F 113, S 8, H GI 48434, I/A 4 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-151-17
Empresa: EVENTS GIRONA SL
Administrador Unico
- Manel Fonseca Taberner
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2740 , F 113, S 8, H GI 48434, I/A 4 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-151-17
Empresa: AYTAMER SL
Administrador Unico
- Manel Fonseca Taberner
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2269 , F 105, S 8, H GI 37925, I/A 3 (20/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-17
Empresa: AYTAMER SL
Administrador Solidario
- Carlos Mercader Pont
- Manel Fonseca Taberner
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2269 , F 105, S 8, H GI 37925, I/A 3 (20/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-17
Empresa: EVENTS GIRONA SL
Administrador Unico
- Manel Fonseca Taberner
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2740 , F 113, S 8, H GI 48434, I/A 2 (20/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-17
Empresa: EVENTS GIRONA SL
Administrador Solidario
- Carlos Mercader Pont
- Manel Fonseca Taberner
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2740 , F 113, S 8, H GI 48434, I/A 2 (20/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-17
Empresa: EVENTS GIRONA SL
Administrador Solidario
- Carlos Mercader Pont
- Manel Fonseca Taberner
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2740 , F 112, S 8, H GI 48434, I/A 1 (11/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-136-17
Información de MANEL FONSECA TABERNER
Mostramos los datos de MANEL FONSECA TABERNER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANEL FONSECA TABERNER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos