EVENTS GIRONA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Miramar, S/N
Código Postal 17320
Municipio Tossa de Mar
Provincia Girona
Mapa Ver Mapa
Razón Social EVENTS GIRONA SL
CIF B55043863
Capital Social 3200.0 Euros
Fecha de Constitución 16/06/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EVENTS GIRONA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EVENTS GIRONA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Manel Fonseca Taberner | Liquidador | 30/07/2018 | 30/07/2018 |
Manel Fonseca Taberner | Administrador Unico | 20/01/2010 | 30/07/2018 |
Carlos Mercader Pont | Administrador Solidario | 11/07/2009 | 20/01/2010 |
Manel Fonseca Taberner | Administrador Solidario | 11/07/2009 | 20/01/2010 |
ACTOS BORME DE EVENTS GIRONA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2740 , F 113, S 8, H GI 48434, I/A 4 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-151-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2740 , F 113, S 8, H GI 48434, I/A 4 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-151-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2740 , F 113, S 8, H GI 48434, I/A 4 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-151-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2740 , F 113, S 8, H GI 48434, I/A 4 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-151-17
- Comercio y compraventa, importación y exportación de vehículos fluviales y marítimos. Alquiler de embarcaciones. Organización y promoción de espectáculos artísticos y deportivos de toda clase. Promoción y organización publicitaria de cualquier tipo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2740 , F 113, S 8, H GI 48434, I/A 3 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-52-17
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2740 , F 113, S 8, H GI 48434, I/A 2 (20/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2740 , F 113, S 8, H GI 48434, I/A 2 (20/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2740 , F 113, S 8, H GI 48434, I/A 2 (20/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2740 , F 112, S 8, H GI 48434, I/A 1 (11/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-136-17
Dirección:C/ MIRAMAR S/N (TOSSA DE MAR)
Comienzo de operaciones:16/06/09
Capital:3.200,00 Euros
Objeto social:Organización y promoción de espectáculos artísticos y deportivos de toda clase. Organización de actos y eventos de toda clase, tanto lúdicos como profesionales, incluidos todos los actos necesarios para su organización total. Organización de congresos, reuniones, exposiciones y ferias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2740 , F 112, S 8, H GI 48434, I/A 1 (11/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-136-17