JOSE MARIA MORELL VIVANCOS
Informe ejecutivo de JOSE MARIA MORELL VIVANCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE JOSE MARIA MORELL VIVANCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE MARIA MORELL VIVANCOS
Empresa: DISMOMAR SA
Administrador Mancomunado
- Eduvigis Galera Fernandez
- Jose Maria Morell Vivancos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34 , F 208, S 8, H GI 614, I/A 12 (09/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-240-17
Empresa: LLORET BIER SL
Consejero Delegado
Consejero
- Carlos Mercader Pont
- Jose Maria Morell Vivancos
- Sergi Morell Borras
Presidente
- Jose Maria Morell Vivancos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1465 , F 99, S 8, H GI 24421, I/A 6 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-17
Empresa: DISMOMAR SA
Administrador Mancomunado
- Eduvigis Galera Fernandez
- Jose Maria Morell Vivancos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34 , F 208, S 8, H GI 614, I/A 11 (19/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-97-17
Empresa: LLORET BIER SL
Apoderado
- Jose Maria Morell Vivancos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1465 , F 99, S 8, H GI 24421, I/A 5 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-64-17
Empresa: LLORET BIER SL
Consejero Delegado
Consejero
- Carlos Mercader Pont
- Jose Maria Morell Vivancos
- Sergi Morell Borras
Presidente
- Jose Maria Morell Vivancos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1465 , F 98, S 8, H GI 24421, I/A 4 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-64-17
Empresa: LLORET BIER SL
Administrador Unico
- Jose Maria Morell Vivancos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1465 , F 98, S 8, H GI 24421, I/A 4 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-64-17
Empresa: DISMOMAR SA
Administrador Mancomunado
- Eduvigis Galera Fernandez
- Jose Maria Morell Vivancos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34 , F 208, S 8, H GI 614, I/A 10 (10/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-34-17
Información de JOSE MARIA MORELL VIVANCOS
Mostramos los datos de JOSE MARIA MORELL VIVANCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE MARIA MORELL VIVANCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos