EDUVIGIS GALERA FERNANDEZ
Informe ejecutivo de EDUVIGIS GALERA FERNANDEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE EDUVIGIS GALERA FERNANDEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISMOMAR SA | Administrador Mancomunado | 09/12/2021 |
VINCULACIONES DE EDUVIGIS GALERA FERNANDEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EDUVIGIS GALERA FERNANDEZ
Empresa: DISMOMAR SA
Administrador Mancomunado
- Eduvigis Galera Fernandez
- Sergi Morell Borras
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34 , F 208, S 8, H GI 614, I/A 12 (09/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-240-17
Empresa: DISMOMAR SA
Administrador Mancomunado
- Eduvigis Galera Fernandez
- Jose Maria Morell Vivancos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34 , F 208, S 8, H GI 614, I/A 12 (09/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-240-17
Empresa: MARCARA SA
Administrador Solidario
- Eduvigis Galera Fernandez
- Francisco Marcos Araujo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 270 , F 190, S 8, H GI 4944, I/A 12 (20/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-120-17
Empresa: DISMOMAR SA
Administrador Mancomunado
- Eduvigis Galera Fernandez
- Jose Maria Morell Vivancos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34 , F 208, S 8, H GI 614, I/A 11 (19/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-97-17
Empresa: MARCARA SA
Administrador Solidario
- Eduvigis Galera Fernandez
- Francisco Marcos Araujo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 270 , F 190, S 8, H GI 4944, I/A 11 (28/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-109-17
Empresa: DISMOMAR SA
Administrador Mancomunado
- Eduvigis Galera Fernandez
- Jose Maria Morell Vivancos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34 , F 208, S 8, H GI 614, I/A 10 (10/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-34-17
Información de EDUVIGIS GALERA FERNANDEZ
Mostramos los datos de EDUVIGIS GALERA FERNANDEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EDUVIGIS GALERA FERNANDEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos