CANDELA PINA FRANCISCO
Informe ejecutivo de CANDELA PINA FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 19
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE CANDELA PINA FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRIBUGEST GESTION DE TRIBUTOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/11/2017 | |
VITORIA MEDITERRANIA SL | Administrador Unico | 19/05/2016 |
VINCULACIONES DE CANDELA PINA FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANDELA PINA FRANCISCO
Empresa: GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Candela Pina Francisco
Apoderado Mancomunado
- Candela Pina Francisco
- Candela Pina Francisco
Apoderado Solidario
- Candela Pina Francisco
Apoderado
- Candela Pina Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4387 , F 104, S 8, H A 133643, I/A 67 (15/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-140-03
Empresa: GESMUNPAL SA
Apoderado
- Candela Pina Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3540 , F 135, S 8, H BI 19390, I/A 26 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-48
Apoderado
- Candela Pina Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4811 , F 220, S 8, H BI 48612, I/A 16 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-48
Empresa: GIANT BIDCO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4348 , F 11, S 8, H A 172802, I/A 6 (12/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-137-03
Empresa: TAXEFFORTS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Candela Pina Francisco
- Cañizares Gonzalez Jose Fernando
- Plaza Gonzalez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4341 , F 48, S 8, H A 172481, I/A 4 (08/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-135-03
Empresa: GESMUNPAL SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3540 , F 124, S 8, H BI 19390, I/A 17 (11/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4811 , F 189, S 8, H BI 48612, I/A 8 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-48
Empresa: COLABORACION TECNICA TRIBUTARIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Candela Pina Francisco
- Cañizares Gonzalez Jose Fernando
- Plaza Gonzalez Fernando
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Candela Pina Francisco
- Herrero Lucas Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4075 , F 73, S 8, H A 133985, I/A 23 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-219-03
Empresa: TRIBUGEST GESTION DE TRIBUTOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45194 , F 48, S 8, H B 170607, I/A 108 (07/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-08
Empresa: GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Candela Pina Francisco
- Candela Pina Francisco
- Cañizares Gonzalez Jose Fernando
- Cañizares Gonzalez Jose Fernando
- Cañizares Gonzalez Jose Fernando
- De La Torre Manjon Francisco
- Peñaranda Gonzalez-robatto Pedro
- Perez Alonso Rosa
- Perez Fornies Francisco
- Plaza Gonzalez Fernando
- Plaza Gonzalez Fernando
- Plaza Gonzalez Fernando
- Rico Alonso Carlos Manuel
- Zavala Valdes Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4075 , F 78, S 8, H A 133643, I/A 29 (27/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-88-03
VER MAS ACTOS
Información de CANDELA PINA FRANCISCO
Mostramos los datos de CANDELA PINA FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANDELA PINA FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos