COLABORACION TECNICA TRIBUTARIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Deportista Miriam Blasco, 1
Código Postal 03016
Municipio Alicante/Alacant
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social COLABORACION TECNICA TRIBUTARIA SL
CIF B86530128
Capital Social 7365700.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 07/08/2012
Nombres Anteriores
- NANSA CAPITAL SL
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario TAXEFFORTS SL
VINCULACIONES DE COLABORACION TECNICA TRIBUTARIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COLABORACION TECNICA TRIBUTARIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Candela Pina Francisco | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/11/2017 | 06/11/2018 |
Candela Pina Francisco | Apoderado | 07/11/2017 | 06/11/2018 |
Cañizares Gonzalez Jose Fernando | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/11/2018 | |
Centelles Satrustegui Enrique | Consejero | 18/07/2017 | 06/11/2018 |
Centelles Satrustegui Enrique | Apoderado Solidario | 07/11/2017 | 06/11/2018 |
Davila Domecq Lorenzo | Representante | 28/01/2013 | 06/11/2018 |
De Zavala Valdes Alfredo | Apoderado Solidario | 05/04/2013 | 06/11/2018 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor de Cuentas Consolidado | 08/05/2013 | 06/11/2018 |
Diaz Gridilla Pablo | Vicesecretario No Consejero | 18/07/2017 | 06/11/2018 |
Eyries Garcia De Vinuesa Ignacio | Consejero | 01/03/2018 | 06/11/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COLABORACION TECNICA TRIBUTARIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4075 , F 73, S 8, H A 133985, I/A 23 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-219-03
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4075 , F 73, S 8, H A 133985, I/A 23 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-219-03
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4075 , F 73, S 8, H A 133985, I/A 23 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-219-03
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4075 , F 73, S 8, H A 133985, I/A 22 (02/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-03
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4075 , F 73, S 8, H A 133985, I/A 21 (01/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-48-03
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4075 , F 73, S 8, H A 133985, I/A 21 (01/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-48-03
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 6. Participaciones sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4075 , F 72, S 8, H A 133985, I/A 20 (19/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-03
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4075 , F 72, S 8, H A 133985, I/A 19 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-03
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4075 , F 72, S 8, H A 133985, I/A 19 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-03
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3757 , F 108, S 8, H A 133985, I/A 18 (07/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-03