TAXEFFORTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Deportista Miriam Blasco, 1
Código Postal 03016
Municipio Alicante/Alacant
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social TAXEFFORTS SL
CIF B87828760
Capital Social 2670000.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 12/05/2017
Órgano Administración Administrador único
Propietario GIANT BIDCO SL
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE TAXEFFORTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TAXEFFORTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Candela Pina Francisco Jose | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/09/2017 | 23/09/2021 |
Cañizares Gonzalez Jose Fernando | Apoderado | 10/07/2017 | 23/09/2021 |
Cañizares Gonzalez Jose Fernando | Representante | 25/09/2020 | 23/09/2021 |
Centelles Satrustegui Enrique | Apoderado | 10/07/2017 | 23/09/2021 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 23/03/2021 | 23/09/2021 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor de Cuentas Concursal | 14/11/2017 | 23/09/2021 |
GIANT BIDCO SL | Administrador Unico | 25/09/2020 | 23/09/2021 |
GIANT BIDCO SL | Socio Unico | 25/09/2020 | 23/09/2021 |
Herrero Lucas Daniel | Apoderado | 10/07/2017 | 23/09/2021 |
Oses Mugica Nuria | Apoderado | 10/07/2017 | 23/09/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TAXEFFORTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4341 , F 48, S 8, H A 172481, I/A 5 (23/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-190-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4341 , F 48, S 8, H A 172481, I/A 5 (23/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-190-03
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4341 , F 48, S 8, H A 172481, I/A 4 (08/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-135-03
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4341 , F 48, S 8, H A 172481, I/A 3 (23/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-61-03
- AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO 1 BIS (ALICANTE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4341 , F 48, S 8, H A 172481, I/A 2 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-03
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40927 , F 31, S 8, H M 646670, I/A 17 (02/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-197-28
- Otras modificaciones estatutarias: REFUNDICION DE ESTATUTOS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35991 , F 208, S 8, H M 646670, I/A 16 (02/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-197-28
- AVDA DE CONCHA ESPINA 63 - TERCER PISO (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35991 , F 207, S 8, H M 646670, I/A 15 (25/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35991 , F 207, S 8, H M 646670, I/A 15 (25/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-28
- Otras modificaciones estatutarias: Se modifica el articulo 19 de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35991 , F 207, S 8, H M 646670, I/A 15 (25/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-28