CANDELA PINA FRANCISCO JOSE
Informe ejecutivo de CANDELA PINA FRANCISCO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CANDELA PINA FRANCISCO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GIANT BIDCO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/09/2020 |
VINCULACIONES DE CANDELA PINA FRANCISCO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANDELA PINA FRANCISCO JOSE
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Candela Pina Francisco Jose
- Llanes Ribas Rogelio
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9987, L 7269, F 176, S 8, H V 25192, I/A 113 (25/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-188-46
Consejero
- Candela Pina Francisco Jose
- Hernandez Saez Jose Joaquin
- Navarro Casillas Isaura
Presidente
Vicepresidente
- Candela Pina Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9987, L 7269, F 171, S 8, H V 25192, I/A 107 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-46
Empresa: GIANT BIDCO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Candela Pina Francisco Jose
- Cañizares Gonzalez Jose Fernando
- Cherchali Nassim
- Ismayilov Jamal Mubariz
- Querol Delclaux Iñigo
- Rico Alonso Carlos Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40927 , F 23, S 8, H M 716543, I/A 6 (23/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-190-28
Empresa: TAXEFFORTS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Candela Pina Francisco Jose
- Cañizares Gonzalez Jose Fernando
- Centelles Satrustegui Enrique
- Herrero Lucas Daniel
- Oses Mugica Nuria
- Plaza Gonzalez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35991 , F 198, S 8, H M 646670, I/A 7 (08/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-178-28
Información de CANDELA PINA FRANCISCO JOSE
Mostramos los datos de CANDELA PINA FRANCISCO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANDELA PINA FRANCISCO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos