DE QUEROL DELCLAUX IÑIGO MARIA
Informe ejecutivo de DE QUEROL DELCLAUX IÑIGO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE QUEROL DELCLAUX IÑIGO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUERPI INVERSIONES SL | Administrador Unico | 28/06/2024 | |
QUERPI INVERSIONES SL | Socio Unico | 28/06/2024 |
VINCULACIONES DE DE QUEROL DELCLAUX IÑIGO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE QUEROL DELCLAUX IÑIGO MARIA
Empresa: QUERPI INVERSIONES SL
Administrador Unico
- De Querol Delclaux Iñigo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 827123, I/A 1 (28/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-28
Empresa: QUERPI INVERSIONES SL
Socio Único
- De Querol Delclaux Iñigo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 827123, I/A 1 (28/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-28
Empresa: GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL SA
Apoderado Solidario
- Cherchali Nassin
- De Querol Delclaux Iñigo Maria
- Ismayilov Jamal Mubariz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4387 , F 113, S 8, H A 133643, I/A 84 (26/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-03
Empresa: GIANT BIDCO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Cherchali Nassin
- De Querol Delclaux Iñigo Maria
- Ismayilov Jamal Mubariz
- Perez Fornies Francisco
Apoderado Solidario
- Cherchali Nassin
- De Querol Delclaux Iñigo Maria
- Ismayilov Jamal Mubariz
- Perez Fornies Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4610 , F 92, S 8, H A 172802, I/A 14 (22/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-83-03
Empresa: GIANT BIDCO SL
Consejero Independiente
Consejero
- De Querol Delclaux Iñigo Maria
- Ismayilov Jamal Mubariz
- Plaza Gonzalez Fernando
- Rico Alonso Carlos Manuel
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4610 , F 90, S 8, H A 172802, I/A 12 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-03
Empresa: GIANT BIDCO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Candela Pina Francisco
- Cañizares Gonzalez Jose Fernando
- Cherchali Nassin
- De Querol Delclaux Iñigo Maria
- Ismayilov Jamal Mubariz
- Rico Alonso Carlos Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4348 , F 11, S 8, H A 172802, I/A 6 (12/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-137-03
Empresa: GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Banouh Martin Saada
- Banouh Martin Saada
- Cañizares Gonzalez Jose Fernando
- Cañizares Gonzalez Jose Fernando
- Cañizares Gonzalez Jose Fernando
- Cherchali Nassin
- De Querol Delclaux Iñigo Maria
- Garcia Martos Susana
- Ismayilov Jamal Mubariz
- Perez Alonso Rosa Dolores
- Perez Alonso Rosa Dolores
- Perez Alonso Rosa Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4217 , F 204, S 8, H A 133643, I/A 64 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-105-03
Empresa: GIANT BIDCO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Banouh Martin Saada
- Banouh Martin Saada
- Cañizares Gonzalez Jose Fernando
- Cañizares Gonzalez Jose Fernando
- Cañizares Gonzalez Jose Fernando
- Cherchali Nassin
- De Querol Delclaux Iñigo Maria
- Ismayilov Jamal Mubariz
- Perez Alonso Rosa Dolores
- Perez Alonso Rosa Dolores
- Perez Alonso Rosa Dolores
- Perez Fornies Francisco
- Rico Alonso Carlos Manuel
- Rico Alonso Carlos Manuel
- Rico Alonso Carlos Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4348 , F 9, S 8, H A 172802, I/A 5 (07/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-03
Información de DE QUEROL DELCLAUX IÑIGO MARIA
Mostramos los datos de DE QUEROL DELCLAUX IÑIGO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE QUEROL DELCLAUX IÑIGO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos