CALLEJA SANSANO ANGELS
Informe ejecutivo de CALLEJA SANSANO ANGELS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CALLEJA SANSANO ANGELS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SL | Consejero | 01/03/2023 | 06/02/2024 |
HOSPITAL COMARCAL D'AMPOSTA SA MUNICIPAL | Consejero | 27/07/2022 | 05/10/2023 |
VINCULACIONES DE CALLEJA SANSANO ANGELS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALLEJA SANSANO ANGELS
Empresa: AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3147 , F 181, S 8, H T 54489, I/A 8 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-43
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2956 , F 183, S 8, H T 1326, I/A 56 (05/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-198-43
Empresa: AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SL
Consejero
- Calleja Sansano Angels
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3147 , F 181, S 8, H T 54489, I/A 7 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-47-43
Consejero
- Calleja Sansano Angels
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2956 , F 182, S 8, H T 1326, I/A 54 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-147-43
Información de CALLEJA SANSANO ANGELS
Mostramos los datos de CALLEJA SANSANO ANGELS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALLEJA SANSANO ANGELS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos